張愛霞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-05-03 |
---|
職務 | 內部審計機構負責人 |
---|
| 張愛霞女士,1973年生,中國國籍,畢業于太原科技大學無機化工專業。1993年7月至1999年12月,太原化工農藥廠從事化驗員工作;2000年1月-2008年1月,藍月亮實業有限公司從事銷售會計工作;2008年2月至2013年7月,任公司財務部總賬會計、總賬經理;2013年8月-2016年12月任公司審計部審計經理?,F任公司審計部部長。 |
徐金富 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2010-11-27 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 徐金富先生:1964年1月出生,中國國籍,中國科學院化學專業碩士研究生學歷,中歐國際工商管理學院EMBA。歷任廣州市道明化學有限公司經理。2007年11月至今任公司董事長,2018年1月至今任公司總經理。 |
徐三善 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-01-29 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 徐三善先生:1969年出生,中國國籍,高級工程師,畢業于華中理工大學,浙江大學工商管理碩士,歷任浙江巨化股份電化廠機修車間技術員、副主任,浙江巨化股份氟聚廠建設科科長、廠長助理、副廠長。2010年至2022年11月任公司副總經理,2018年1月至今任公司董事,2022年11月任公司副董事長。 |
顧斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2010-11-13 |
---|
職務 | 董事 副總經理 財務總監 |
---|
| 顧斌先生:1965年出生,中國國籍,中南財經大學會計學專業,會計師。歷任湖北金龍泉啤酒集團公司財務處副處長,廣州藍月亮實業有限公司董事、財務總監。2007年至今任公司財務總監,2009年至今任公司副總經理,2010年至今任公司董事。 |
韓恒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2020-01-17 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
---|
| 韓恒先生:1983年出生,中國國籍,江南大學應用化學碩士研究生學歷,PMP(國際項目管理師),2008年8月加入公司,歷任公司技術支持經理、大客戶經理、國際業務部部長、市場發展部總監、正極基礎材料事業部總經理,現任公司董事及董事會秘書,分管證券事務部、法務部、審計監察部、投資發展部、資源循環事業部。2020年1月至今任公司董事、董事會秘書,2022年11月至今任公司副總經理。 |
趙經緯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-05-14 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙經緯先生:1977年出生,中國國籍,中國科學院博士學位。歷任中國科學院上海有機化學研究所鹽城新材料研發中心主任,江蘇省新能源汽車及汽車零部件產業園副主任,創辦了張家港吉慕特化工科技有限公司?,F任公司國家級工程技術中心執行主任。2019年5月至今任公司董事。 |
李志娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李志娟女士:1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,武漢大學法學院法律碩士研究生學位,具有證券從業資格、律師執業資格。歷任廣東雪萊特光電科技股份有限公司的法務證券部部長、證券事務代表;廣東廣州日報傳媒股份有限公司的證券部經理;廣東軒轅網絡股份有限公司的董事會秘書;現任廣東廣信君達律師事務所合伙人律師,2020年5月至今任公司獨立董事。 |
南俊民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2020-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 南俊民先生:1969年出生,中國國籍,無境外居留權,廈門大學理學博士學位。1987年9月-1994年6月,就讀于鄭州大學化學系,并獲得學士及碩士學位。天津大學應用化學與技術博士后流動站博士后、韓國Yonsei大學訪問學者。歷任國營755廠技術員、杭州南都電源有限公司工程師?,F任華南師范大學教授化學系教授、博士生導師?,F兼任本公司獨立董事。 |
章明秋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2020-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 章明秋先生:1961年4月出生,中國共產黨黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位,教授職稱,長江學者特聘教授。1991年7月畢業于中山大學高分子化學與物理專業,獲理學博士學位。2008年7月參加深圳證券交易所高級管理人員培訓,取得獨立董事資格證書?,F任中山大學高分子材料教授,同時兼任廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事、廣東雄塑科技集團股份有限公司獨立董事、廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事、邁奇化學股份有限公司獨立董事。 |
陳麗梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2020-05-19 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳麗梅女士:1968年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國注冊會計師。畢業于華南理工大學,應用化學專業,本科學歷。歷任廣州珠江會計師事務所審計助理(1999年10月至2000年3月),廣州市明通會計師事務所審計員(2000年3月至2000年6月),廣州市知力稅務師事務所企業稅務審核員(2000年6月至2000年12月),廣東金橋會計師事務所審計部部長(2000年12月至2005年12月),廣州高瀾節能技術股份有限公司獨立董事(2011年5月至2017年5月),國義招標股份有限公司獨立董事(2014年12月至2020年6月)?,F任廣州市新東越會計師事務所有限公司副所長,廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事。2022年2月至今,任公司獨立董事。 |
郭守彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-04-08 |
---|
職務 | 監事會主席 職工監事 |
---|
| 郭守彬先生:1963年出生,中國國籍,本科學歷。1986年8月任職于化工部星火化工廠,歷任副科長、科長、副處長等職務,1990年獲得生態工程師資質;2003年10月至今,歷任本公司工程師、主任、部長、研究院常務副院長兼總經理助理職務,現任公司總經辦主任、工會主席。2016年4月至今任公司監事會主席。 |
羅文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-04-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 羅文先生:1988年出生,中國國籍,西安交通大學法學碩士。歷任中國建設銀行遼寧省分行客戶經理,特變電工沈陽變壓器集團有限公司法務部部長,杰克科技股份有限公司法務總監。2023年3月加入公司,現任公司法務部部長。 |
何桂蘭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-05-19 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 何桂蘭女士:1970年出生,中國國籍,暨南大學會計專業。1992年至2005年在廣州市道明化學有限公司任職會計、銷售經理。2005年9月至2022年5月在公司任職,歷任公司信用經理、市場管理部長、工會主席,信用管理法務總監。2020年5月至今任公司監事。 |
史利濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 史利濤先生,1985年生,中國國籍,廣東工業大學應用化學碩士學歷,2010年7月加入公司,歷任分析檢測中心主任、電解液事業部技術經理、生產技術總監、寧德凱欣總經理、正極材料事業部總經理?,F任公司研究院院長,分管設計院、總工系統、正極材料事業部。 |
黃娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 黃娜女士,1983年生,中國國籍,華南師范大學環境科學本科學歷。2006年7月加入公司,歷任研發助理工程師、企業管理部主管、質量保證部部長、黃埔工廠廠長、事業部供應鏈總監、EHS總監?,F任公司總經理助理、HR總監,分管質量運營部、EHS部、總經辦、工程建設部。 |
盧小翠 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2014-03-24 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 盧小翠女士,1989年生,中國國籍,深圳大學法學專業。2011年7月至今就職于廣州天賜高新材料股份有限公司證券部。2014年3月起任公司證券事務代表?,F任公司證券法務部部長。 |