包文東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2007-02-28 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 包文東先生:1960年2月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷,高級經濟師。1986年至1994年在會澤縣東興工貿公司工作并任總經理;1995年創辦云南東興實業集團有限公司,并任董事長至今;2002年至今任云南會澤東興綜合回收科技有限公司(原名:云南會澤東興實業有限公司)執行董事;2003年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事,2003年至今任本公司董事長,2006年8月至今兼任本公司總經理。 |
楊元杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-02-28 |
---|
職務 | 董事 副總經理 財務總監 |
---|
| 楊元杰先生:1988年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學本科學歷,會計師,美國注冊管理會計師。2013年2月至今在昆明云鍺高新技術有限公司(公司全資子公司)工作,歷任財務部會計員、財務部經理、副總經理、財務總監。 |
朱知國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2016-01-22 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 朱知國先生:1980年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,在讀研究生。2008年8月至今,在云南東昌金屬加工有限公司(公司全資子公司)工作,2008年8月至2010年3月任生產技術部經理,2010年3月至2011年12月任副總經理,2012年1月至2016年1月任總經理,2012年4月至今任執行董事。2016年1月至今,任本公司副總經理。2017年2月至今,任本公司董事。 |
陳飛宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-08-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳飛宏先生:1984年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2007年9月至2009年4月在云南機械進出口股份有限公司工作;2009年4月至2011年2月在云南聯合外經股份有限公司工作,任業務主辦;2011年2月至2017年2月在本公司工作,任公司市場部經理;2014年2月2017年2月,任本公司監事。2017年3月至今,在云南中科鑫圓晶體材料有限公司(公司控股子公司)工作,任市場部經理。2017年8月至今,任本公司董事。 |
黃松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-02-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃松先生:1972年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年至1996年,在云南省第二監獄工作,任中隊長;1996年至2002年,在云南海合律師事務所工作,律師、合伙人;2003年8月至2006年8月,任云南景谷林業股份有限公司獨立董事;2003年至2014年2月,在云南上義律師事務所工作,合伙人;2014年2月至今,在北京大成(昆明)律師事務所工作,高級合伙人;2014年2月至2020年2月,任本公司獨立董事;2016年1月至2019年3月、2019年5月至今,任云南神農農業產業集團股份有限公司獨立董事;2023年2月至今,任本公司獨立董事。 |
方自維 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2020-02-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 方自維先生:1968年10月8日出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,正高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師。1992年7月至1996年9月任云南省商業儲運總公司(現為云南物流集團)主辦會計;1996年10月至1999年2月任云南會計師事務所項目經理;1999年3月至2004年2月任云南亞太會計師事務所部門主任;2004年3月至2009年6月任亞太中匯會計師事務所副主任會計、副總經理;2009年7月至2015年12月任中審亞太會計師事務所云南分所副主任會計、副總經理;2016年1月至今任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)云南亞太分所管理合伙人;2017年11月至今任中融人壽保險股份有限公司獨立董事;2019年7月至今任云南羅平鋅電股份有限公司獨立董事;2020年11月至今任云南震安科技股份有限公司獨立董事;2022年3月至今任云南馳宏鋅鍺股份有限公司獨立董事;2020年2月至今,任本公司獨立董事。 |
龍超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2020-02-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 龍超先生:1964年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,云南富源人,復旦大學經濟學博士,云南財經大學金融學教授,博士生導師,云南省中青年學術技術帶頭人。2002年2月至2008年9月,擔任云南鹽化股份有限公司獨立董事;2007年5月至2014年9月,任云南財經大學金融學院院長/教授,2009年9月至2018年9月,擔任曲靖市商業銀行獨立董事;2011年4月至2017年4月,擔任云南銅業股份有限公司獨立董事;2011年2月至2017年2月,任本公司獨立董事。2013年11月至2019年11月任云南一心堂藥業股份有限公司獨立董事;2014年9月至2018年6月,任云南財經大學金融學院教授/博導;2015年11月至今,任云南神農農業產業集團股份有限公司獨立董事;2016年8月至今,任云南旅游股份有限公司獨立董事;2017年9月至今,任昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事;2018年7月至今,任云南財經大學金融研究院教授/博導;2019年8月至今,任云南煤業能源股份有限公司獨立董事;2020年2月至今,任本公司獨立董事。 |
竇輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2007-02-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 竇輝先生:1977年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,1995年9月至1996年10月在云南三菱電梯公司工作,任質檢員;1996年11月至1998年10月在云南省建四公司工作,任項目經理;1998年10月至2003年10月在昆明百貨集團公司工作,任房產管理部副經理;2007年2月至今在本公司工作,歷任公司采購總監、總經理助理;2011年2月至今任本公司監事;2022年4月至今任本公司監事會主席。 |
張藝藏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2022-04-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張藝藏先生:1992年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,會計師。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆侖燃氣有限公司從事財務工作;2015年8月至2018年3月在云南中石油昆侖燃氣有限公司昆明分公司從事財務工作,歷任財務部會計、稽核主管;2018年3月至今,在云南東興實業集團有限公司工作,歷任財務部會計、財務經理;2022年4月至今,任本公司監事。 |
鮑開宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2007-02-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 鮑開宏先生:1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1998年至今,在公司工作,目前任公司生產部主任。2017年2月至今,任公司非職工代表監事。 |
普世坤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2017-02-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 普世坤,男,出生于1974年7月,中國籍,無境外永久居留權,上海大學工學博士,教授級高級工程師,云南省第三批“云嶺學者”,國家“西部之光”訪問學者,云南省技術創新人才,全國半導體材料標準化技術委員會委員,全國有色金屬標準樣品委員會委員,中國有色冶金學會特種冶金分會委員;中共云南省第10屆黨代會黨代表。2000年10月至今任職于本公司,歷任本公司化驗室副主任、主任,分析測試部部長,生產技術部部長,質量技術管理部部長,分析測試中心主任,技術中心主任。2017年2月至今,任本公司副總經理。 |
金洪國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2014-02-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 金洪國,男,出生于1985年4月,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,2010年7月至今在本公司工作,2012年3月至2014年2月,任本公司證券事務代表;2014年2月至今,任本公司副總經理、董事會秘書 |
謝天敏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2007-03-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 謝天敏,男,出生于1967年12月,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,工程師。1984年9月至1988年7月在云南大學化學系學習,1988年7月至今在本公司工作,現任本公司副總經理。 |
張鑫昌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2017-02-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張鑫昌,男,出生于1988年12月,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2013年11月至2014年6月在本公司全資子公司云南東潤進出口有限公司工作,2014年6月至2016年5月在本公司綜合辦公室工作,任總經理秘書;2016年5月至今,在本公司證券部工作;2017年3月至今,任本公司證券事務代表。 |
李春毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2019-03-27 |
---|
職務 | 審計部經理 |
---|
| 李春毅先生:1988年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年4月至2016年5月在昆明經濟技術開發區第三小學工作,歷任出納、會計;2016年5月至2019年3月,任本公司審計員;2019年3月至今,任本公司審計部經理。 |