李晨 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-12-06 |
---|
職務 | 內部審計部門負責人 |
---|
| 李晨女士,1986年2月生,中國國籍,本科學歷。曾任本公司企劃部總裁秘書、企劃部經理、企劃部副總監,現任本公司內部審計部門負責人。 |
汪東穎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2014-10-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 汪東穎先生:1966年10月出生,中國國籍,本科學歷。曾任珠海納思達企業管理有限公司總裁,珠海賽納打印科技股份有限公司董事長兼總經理,納思達股份有限公司總經理?,F任珠海賽納科技有限公司執行董事,納思達股份有限公司董事長。 |
孔德珠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-01-11 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 孔德珠先生:1966年11月出生,中國國籍,本科學歷。曾就職于珠海格力磁電有限公司、珠海格之格數碼科技有限公司,納思達股份有限公司高級副總經理?,F任珠海奔圖電子有限公司總經理,納思達股份有限公司非獨立董事。 |
孟慶一 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 孟慶一先生,1989年8月出生,中國國籍,無境外居留權,北京郵電大學通信工程專業學士,斯坦福大學電子工程專業碩士。2013年4月至2021年6月,先后在國家開發銀行資金局、人事局(黨委組織部)工作?,F任華芯投資有限責任公司投資二部高級經理,納思達股份有限公司非獨立董事。 |
汪永華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 汪永華先生,1970年12月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,曾任珠海格力集團有限公司副總裁、珠海港控股集團有限公司董事兼總經理,現任納思達股份有限公司常務高級副總經理。 |
曾陽云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 曾陽云先生,1964年出生,中國國籍,本科學歷。曾任珠海艾派克微電子有限公司總經理?,F任珠海賽納打印科技股份有限公司董事、高級副總裁、首席技術官。2014年10月至今任本公司監事會主席。 |
張劍洲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2014-09-09 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 張劍洲先生,1967年出生,中國國籍,1988年武漢大學本科畢業,曾任麥格磁電(珠海)有限公司副總經理,珠海萊茵柯電子有限公司助理總經理,珠海賽納打印科技股份有限公司副總裁兼董事會秘書,2014年10月至2021年6月任納思達股份有限公司副總經理兼董事會秘書,2021年6月至今任納思達股份有限公司副總經理 |
肖永平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-09-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 肖永平先生,男,中國國籍,無境外居留權,生于1966年2月,中共黨員。曾任武漢大學法學院講師、副教授、教授、副院長、院長?,F任武漢大學法學院教授、博士生導師,武漢大學國際法研究所所長、國際法治研究院院長。研究生學歷,法學博士學位?,F任武漢光迅科技股份有限公司、武漢中科水生環境工程股份有限公司、深圳國華網安科技股份有限公司獨立董事。 |
汪國有 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-09-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 汪國有先生,1965年出生,中國國籍,碩士學歷。華中科技大學人工智能與自動化學院,教授、博士生導師。歷任華中理工大學圖像識別與人工智能研究所副教授、教授,華中科技大學自動化學院智能科學與技術系教授,多譜信息處理技術國家級重點實驗室學術委員會委員,曾任珠海珠海賽納打印科技股份有限公司獨立董事?,F任華中科技大學人工智能與自動化學院智能科學與技術系教授、博士生導師,中國信息融合學會委員,湖北省宇航學會常務理事,湖北省微機專委會委員,湖北省行政區劃與地名文化研究會副會長。 |
唐天云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2019-08-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐天云先生,1960年出生,中國國籍,本科學歷,高級會計師,會計學副教授。1988年-1990年,在蛇口中華會計師事務所擔任注冊會計師,1991年-2013年期間,歷任華源實業(集團)股份有限公司董事財務總監,CHY實業(USA)有限公司董事總經理,海爾金融集團有限公司戰略總監,海爾紐約人壽保險有限公司董事、副總裁等職位;2014年3月至2017年7月,擔任北京理工大學珠海會計與金融學院會計學副教授,現任深圳市廣聚能源股份有限公司獨立董事。 |
李東飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2014-10-17 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李東飛先生,1961年出生,中國國籍,本科學歷。曾任珠海納思達電子科技有限公司總經理?,F任珠海賽納打印科技股份有限公司董事。2014年9月至今任本公司監事。 |
夏月霞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-02-24 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 夏月霞女士,1971年出生,中國國籍,碩士研究生學歷。曾于廣東晨光律師事務所任執業律師?,F任納思達股份有限公司法務總監、珠海賽納永信投資中心(有限合伙)執行事務合伙人。 |
唐向東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-12-20 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 唐向東先生,1975年出生,中國國籍,碩士研究生學歷。曾就職于廣東發展銀行汕頭分行、珠海市中業信托投資有限公司、中國移動通信集團廣東有限責任公司珠海分公司?,F任納思達股份有限公司人力資源部總監、廈門奔圖恒業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。 |
武安陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-08-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 武安陽先生,1984年3月生,中國國籍,本科學歷。曾任職于珠海艾派克微電子有限公司總經辦、公司證券部,2017年3月至今任公司證券事務代表。 |
陳磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2014-10-29 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 陳磊先生,1980年出生,中國國籍,本科學歷,中級會計師。曾任珠海賽納打印科技股份有限公司財務部主管,耗材事業部財務部副經理、財務中心副經理、財務中心副總監。2014年10月至今任本公司財務負責人。 |
謝美娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-05-27 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 謝美娟女士,1988年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,2009年至2015年就職于公司人力資源部,2015年至今就職于公司證券部。 |
尹愛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-10-28 |
---|
職務 | 技術負責人 |
---|
| 尹愛國先生,1968年出生,中國國籍,本科學歷。曾就職于珠海東大電子工業公司、珠海高凌信息科技有限公司、珠海艾派克微電子有限公司、珠海賽納打印科技股份有限公司;現任珠海奔圖電子有限公司副總經理。 |