俞熔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-10-16 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 俞熔先生:1971年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學電子工程系,上海財經大學金融學碩士、中國中醫科學院博士、中歐國際工商管理學院EMBA;為美年大健康產業控股股份有限公司創始人、實際控制人及董事長,上海天億實業控股集團有限公司董事長,國家衛生計生委健康促進與教育專家指導委員會委員、中華中醫藥學會養生康復專業委員會副主任委員、中華中醫藥學會健康服務工作委員會副主任委員、中國非公立醫療機構協會健康體檢分會會長、中國上市公司協會副會長,現任公司董事。 |
郭美玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2015-10-16 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 郭美玲女士:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士?,F任公司副董事長、世紀長河科技集團有限公司董事長、中國社會福利基金會理事。 |
陳波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-09-14 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳波先生:1983年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年獲得北京大學學士學位,2010年獲得美國加州大學圣迭戈分校(UCSD)博士學位。2010年8月至2012年7月,在美國洛杉磯西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)神經系任職研究科學家。2012年8月至2020年10月,在麥肯錫公司任職全球董事合伙人。2020年10月至今任職阿里健康副總裁。 |
王曉軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-10-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王曉軍先生:1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,畢業于解放軍第三軍醫大學?,F任上海天億實業控股集團有限公司執行總裁、上海天億弘方企業管理有限公司總經理。歷任解放軍白求恩醫學院、解放軍251醫院骨關節科主任、人衛出版集團董事會辦公室主任、人衛大廈有限公司總經理、美年大健康產業控股股份有限公司監事。 |
朱超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-01-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 朱超先生:1980年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,研究生學歷?,F任螞蟻科技集團股份有限公司資深總監、企業發展部負責人,歷任中國國際金融有限公司投資銀行部經理、高級經理、副總經理、執行總經理職位。 |
楊策 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-01-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊策先生:1981年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年獲得南開大學學士學位,2012年獲得美國西北大學凱洛格商學院MBA學位。2012年6月至2017年11月,任職于上海磐信投資管理有限公司(中信產業投資基金管理有限公司之附屬公司)。2017年11月至今任阿里巴巴集團戰略投資部董事總經理。楊策先生同時擔任弘云久康數據技術(北京)有限公司董事長、經理,浙江扁鵲健康科技有限公司董事,來未來科技(浙江)有限公司董事、萬里云醫療信息科技(北京)有限公司董事,東方口岸科技有限公司董事,漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司董事。 |
徐濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-10-15 |
---|
職務 | 董事 總裁 |
---|
| 徐濤先生:1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科,畢業于北京交通大學信息系統管理專業。英國特許管理會計師協會會員?,F任公司董事。歷任聯華超市股份有限公司(港交所上市公司)執行董事,總經理;萬寧中國區執行董事,CEO;能多潔亞洲區卓越執行財務總監,大中華區總經理;聯合利華財務總監,大中華區審計負責人;美年健康聯席總裁。徐濤先生在零售行業有豐富的公司運營管理和業績提升實踐經驗;在消費零售行業有超過20年的工作經歷;在連鎖企業精細化運營,績效驅動,財務實踐,組織變革,團隊建設等方面有著豐富的管理和實踐經驗。 |
施東輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-10-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 施東輝先生:1971年9月出生,中國國籍,九三學社成員,無境外永久居留權,上海交通大學管理學博士。1997年3月至2020年8月擔任上海證券交易所董事總經理,2020年9月至今在復旦大學中國金融法治研究院擔任副院長及金融學教授。 |
王海桐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-10-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王海桐女士:1983年9月出生,中國香港籍,畢業于北京大學,獲得金融學及統計學雙學士學位。2005年8月至2007年8月,擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部分析師;2007年9月至2017年12月,擔任高盛(亞洲)有限責任公司直接投資部執行董事等職務。2014年1月至2017年4月,擔任浩澤凈水國際控股有限公司非執行董事;2014年7月至2017年12月,擔任上海拉夏貝爾服飾股份有限公司非執行董事。于2018年1月加入曠視科技有限公司,2018年1月至今,擔任首席財務官;2018年2月至2020年10月(除2018年7月6日至2018年8月6日期間),擔任執行董事。 |
李慧英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-02-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李慧英女士:1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,天津醫科大學學士、北京大學(醫學部)碩士、加拿大西安大略大學訪問學者。1998年8月至2021年7月擔任北京航天總醫院神經內科主任醫師;2021年8月至今擔任北京和睦家醫院神經內科主任醫師。 |
王輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2018-12-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王輝先生:1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,中國注冊會計師、注冊稅務師、律師以及特許金融分析師?,F任上海漢森企業管理咨詢有限公司合伙人;上海浩威會計師事務所(普通合伙)合伙人,上海莫杰愛特投資管理有限公司董事經理、公司獨立董事。曾任職于安達信(上海)企業管理咨詢有限公司以及普華永道管理咨詢有限公司。 |
夏慶仁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-12-10 |
---|
職務 | 內審部負責人 監事 監事會主席 |
---|
| 夏慶仁先生:1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,學士學位?,F任公司內審部負責人、首席風控官。歷任PARIMA(亞太保險與風險管理人協會)董事會成員、洲際酒店管理集團大中華區首席風險管理總監。 |
榮施 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-02-26 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 榮施先生:1970年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,中南財經大學EMBA在讀。1990年至1995年上海企鵝制冷集團公司歷任職員、財務科長、副總經理;1995年至2011年審計署駐上海特派員辦事處歷任科員、主任科員、處長;2011年至2018年中國商用飛機有限責任公司下屬二級公司上海航空工業(集團)有限公司任黨委委員、總會計師;2018年至2021年中國商用飛機有限責任公司民用飛機試飛中心任黨委委員、總會計師。2022年至今任美年大健康產業控股股份有限公司董事長特別助理、風控中心副總裁、審計部部長,上海美維口腔醫療管理集團有限公司董事,長沙美兆醫療管理有限公司董事,成都美兆健康管理有限公司董事兼總經理。 |
張成剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-05-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張成剛先生:1972年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,法律碩士學位。2020年12月至今擔任公司品牌管理中心總經理。歷任北京市委宣傳部辦公室主任、秘書長;泰禾集團副總裁。 |
萬曉曉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-01-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總裁 |
---|
| 萬曉曉女士:1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于同濟大學?,F任公司品牌管理中心副總經理,歷任美年大健康產業控股股份有限公司資本市場公共關系部總監、品牌與公共事務部總監、百聯集團公關總監、上海家化聯合股份有限公司高級經理、經濟觀察報高級記者。 |
侯靈昌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-05-16 |
---|
職務 | 首席財務官 副總裁 |
---|
| 侯靈昌先生:1978年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,復旦大學會計系會計專業本科學歷,香港大學MBA,注冊會計師。2001年9月至2011年8月,歷任安永華明會計師事務所初級審計員、高級審計員、審計經理以及高級審計經理;2011年8月至2019年9月,歷任廣匯汽車(股票代碼:600297)風險控制與審計部副總經理、風險控制與審計部常務副總經理、風險控制與審計部總經理,監事;2019年9月至2020年6月任廣東昕動出行科技有限公司首席財務官;2021年1月至2024年1月任杭州守川文化創意有限公司首席財務官、董事。 |
韓圣群 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-10-16 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 韓圣群先生:1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大?!,F任公司高級副總裁、慈銘健康體檢管理集團有限公司聯席總裁兼北京公司總經理。歷任慈銘健康體檢管理集團股份有限公司副總裁兼北京公司總經理、北京慈銘健康管理有限公司業務拓展部總監、大連寰宇藥房董事長、總經理、大連司威特藥業銷售部總監。 |
林琳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-10-16 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 林琳女士:1975年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,EMBA?,F任公司高級副總裁、COO、北京及北方區域總經理,歷任黑龍江省森林工業總局外貿翻譯,瑞豐商務總經理。 |
劉麗娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2015-10-26 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 劉麗娟女士:1989年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,2015年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2012年7月至2015年9月任美年大健康產業(集團)有限公司投資會計,2015年10月至今擔任公司證券事務代表,2020年2月至2021年6月任公司證券事務副總監,2021年7月至今擔任證券事務總監。 |