熊偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 熊偉先生:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,碩士學歷,1998年4月至1999年9月任南方通信(惠州)實業有限公司工程師;2001年9月至今擔任公司董事長及總經理;目前兼任深圳市安全防范行業協會專家。 |
袁自軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 袁自軍先生:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年8月至2000年8月任南京中達制膜(集團)股份有限公司客戶銷售經理;2002年1月至今任職于公司,歷任公司董事、營銷總監,現任公司董事、集成供應鏈負責人。 |
吳健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳健先生,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業,本科學歷。1998年1月至2000年12月任九江市第一建筑工程公司預算員;2001年9月至今任職于三旺有限及發行人,現任深圳市三旺通信股份有限公司董事、副總經理。 |
金江濱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 金江濱先生,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,紡織工程專業,本科學歷。1986年7月至2000年3月任新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院檢驗科科長;2000年3月至2018年2月任東南大學駐深圳虛擬大學園駐園代表、辦公室主任;2018年3月至今任東南大學深圳研究院常務副院長?,F任深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事。 |
賴其壽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-12-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 賴其壽先生,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學專業,本科學歷。1997年9月至2000年11月任廣東大華德律會計師事務所(特殊普通合伙人)項目經理;2000年12月至2001年1月任深圳市零動電子商務有限公司財務經理;2001年2月至2004年3月任綜廣電子商務發展(深圳)有限公司財務經理;2004年4月至2010年3月任廣東寶麗華新能源股份有限公司財務經理;2010年4月至2013年12月任深圳市中諾通訊有限公司財務總監;2014年1月至2015年3月任深圳市博信達科技有限公司財務總監;2015年7月至2017年6月歷任北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所高級經理、業務合伙人;2017年7月至今任立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所業務合伙人?,F任深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事。 |
蔡超 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 蔡超女士:1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2008年9月至2009年7月任深圳市寶湖投資有限公司行政專員;2009年9月至今任職于公司,歷任公司財務部會計文員、應收會計,現任總賬會計。 |
盧詩逸 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2023-07-04 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 盧詩逸先生:1993年出生,中國國籍,無境外永久居留權,藝術設計專業,本科學歷。曾任深圳市正華豐發展有限公司平面設計師;2017年9月至今任深圳市三旺通信股份有限公司內容制作經理。 |
姚群 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 姚群先生,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,計算機科學與技術專業,本科學歷。2005年9月至今歷任三旺有限及發行人技術支持工程師、技術部主管、項目經理、產品經理,現任深圳市三旺通信股份有限公司職工代表監事、產品經理。 |
熊瑩瑩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2019-01-24 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 熊瑩瑩女士,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,國際貿易專業,本科學歷。2011年3月至今任職于三旺有限及發行人,現任深圳市三旺通信股份有限公司董事會秘書。 |
馮秀芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-08-27 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 馮秀芳女士:中國國籍,無境外永久居留權,中南大學會計學專業,本科學歷。2006年7月至2009年7月任比亞迪股份有限公司財務科長,2009年7月至2018年8月任中興通訊股份有限公司項目財務管理經理、收款管理經理、信用風險管理經理、預算管理總監,2018年8月至2021年5月任深圳市中興視通科技有限公司財務總監,2021年5月至2023年5月任中興新能源科技有限公司財務總監,2024年4月加入三旺通信,現任公司財務總監。 |
鄒榕容 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 28 | 任職日期 | 2023-01-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 鄒榕容女士,1996年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,深圳大學金融學學士,已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證、深圳證券交易所董事會秘書資格證,具備證券從業資格、基金從業資格。曾任職于廣東東方精工科技股份有限公司證券部、深圳市力合微電子股份有限公司證券部,現就職于公司證券事務部。 |