嚴奇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2016-02-28 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 嚴奇先生:1966年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理科學與工程專業博士,高級工程師,1988年7月至2005年8月,歷任無錫葉片廠處長、廠長兼黨委書記等;2005年9月至2014年2月,歷任無錫透平葉片有限公司執行董事、總經理兼黨委書記;2014年3月至今,歷任公司董事長、總經理?,F任公司董事長。 |
阮仕海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-02-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 阮仕海先生:1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年3月至1999年8月,任佳能(珠海)公司生產主管、采購事業部經理;1999年9月至2000年12月,任珠海威爾集團駐北京銷售辦主任;2001年1月至今,任北京世紀凱創科技有限公司總經理?,F任公司董事。 |
王瑩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2024-04-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王瑩女士:1991年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,美國羅切斯特大學應用數學、金融經濟學士、美國麻省理工學院金融學碩士。2015年7月至2017年1月,任羅蘭貝格企業管理有限公司咨詢顧問,2017年2月至今任中國航發資產管理有限公司業務經理、投資管理部副部長。 |
邵燃 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-10-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 邵燃先生:1969年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,機械工程專業本科。1990年7月至2005年9月,歷任無錫葉片廠廠長助理、副廠長等;2005年9月至2016年6月,歷任無錫透平葉片有限公司執行董事、總經理、黨委書記等;2016年7月至2017年10月,任無錫浦新不銹鋼有限公司高級顧問;2017年10月至今,任無錫航亞盤件制造有限公司執行董事?,F任公司董事、副總經理。 |
賈海寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 賈海寧先生:1988年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工業系統工程專業碩士。2013年8月至今先后任職于中國商飛上海飛機設計研究院、英諾天使基金(北京英諾昌盛投資管理有限公司)、通用技術集團投資管理有限公司?,F任通用技術集團投資管理有限公司股權投資部投資總監。 |
王旭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 代理董事會秘書 |
---|
| 王旭先生:1966年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業碩士。1992年4月至2011年7月先后任職于海南德高技術開發有限公司、上海經達實業發展有限公司、海南誠信地產發展有限公司、安邦保險海南分公司、寧夏夏盛實業集團有限公司,2012年3月至2016年7月任無錫源清創業投資有限公司副總經理,2016年8月至今為職業投資人。 |
王良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王良先生:1961年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,金屬材料腐蝕與防護&工業管理工程專業學士。1996年9月至2008年11月歷任西安航空發動機集團公司副總工程師、副總經理、總工程師;2008年11月至2010年2月任西安航空動力股份有限公司董事、副總經理兼總工程師、技術中心主任;2010年2月至2014年10月任貴州黎陽航空動力有限公司董事長、總經理、黨委副書記;2014年10月至2021年2月任中國航空工業集團公司非航產業部長、派出董監事等職務。 |
朱和平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-12-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 朱和平先生:1964年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,中國注冊會計師協會會員,畢業于華中科技大學管理學專業。其主要任職經歷為:1985年8月至1994年12月就職于新疆財經大學財經學院,歷任助教、講師;1994年12月至今就職于江南大學商學院,歷任講師、副教授、教授;2019年12月至今任公司獨立董事?,F兼任江蘇百川高科新材料股份有限公司、無錫航亞科技股份有限公司、無錫新潔能股份有限公司和無錫華東重型機械股份有限公司獨立董事。 |
王鐵民 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-04-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王鐵民女士:1969年4月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學工學學士、中科院力學所理學碩士、英國倫敦大學倫敦商學院管理學博士。1995年10月至1999年2月,任清華大學科技處科技開發部橫向科研項目合同辦公室主任,1999年3月至2001年7月,在清華大學公共管理學院師資班進修、曾任講師,2006年9月至今,歷任北京大學光華管理學院組織與戰略管理學助理教授、副教授、博導,兼任北大管理案例中心執行主任、聯席主任。 |
陳默 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2019-02-22 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 陳默女士:1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理科學與工程專業博士,2011年7月至2015年9月,任中國建設銀行無錫分行營業部客戶經理等;2016年5月至2017年11月,任無錫市交通產業集團有限公司投資助理;2017年11月至今,歷任無錫通匯投資有限公司投資管理部投資經理、投資管理部經理、總經理助理兼投資管理部經理、副總經理兼投資管理部經理等;現任江蘇申乾包裝有限公司董事、無錫國曦投資有限公司執行董事、總經理?,F任公司監事會主席。 |
朱國有 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 朱國有先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士。1987年7月至2000年9月,歷任無錫市橡膠廠設備處副處長、副廠長;2000年10月至今任無錫市貝爾特膠帶有限公司董事長、總經理;2010年3月至今任無錫市新協祥膠業有限責任公司董事長,總經理;2003年7月至今任無錫市裕祥橡膠有限公司執行董事兼總經理;2004年9月至今任無錫蘇圣橡膠有限公司執行董事。 |
季瑾 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-07-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 季瑾先生:1988年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,本科學歷,2009年7月至2011年12月,任無錫豪普鈦業有限公司工藝技術工程師;2012年2月至2015年6月,任無錫透平葉片有限公司冶金工程師;2015年7月至今,歷任公司理化室工程師、化學工程師,現任特種工藝主任工程師?,F任公司職工代表監事。 |
朱宏大 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2017-12-27 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 朱宏大先生,男,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業碩士。1994年7月至2005年9月,歷任無錫葉片長廠長助理、副廠長等;2005年10月至2016年6月,任無錫透平葉片有限公司副總經理;2016年7月至今,歷任公司副總經理、總經理?,F任公司總經理。 |
丁立 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 丁立先生:1984年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,材料學專業碩士。2008年8月至2013年12月,曾任無錫透平葉片有限公司工程師;2013年12月至今,歷任公司質量部經理、項目經理、工程技術部經理、技術中心副主任、技術中心總經理?,F任公司技術中心總經理。 |
井鴻翔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2018-12-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 井鴻翔先生,1986年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,材料學專業本科。2008年8月至2016年7月,歷任無錫透平葉片有限公司項目工程師、鍛造車間主任、生產統籌部部長等;2016年6月至今,歷任公司制造計劃部經理、副總經理等?,F任公司副總經理。 |
張廣易 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2018-12-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張廣易先生,1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,軟件工程專業碩士。2005年9月至2006年8月,任無錫華方微電子有限公司產品工程師;2006年8月至2007年4月,任英飛凌科技(無錫)有限公司測試工程師;2007年4月至2013年3月,任海力士半導體(中國)有限公司工藝質量工程師;2013年至今,歷任公司市場部經理、醫療事業部總經理、副總經理等?,F任公司副總經理。 |
黃勤 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2024-04-17 |
---|
職務 | 審計部負責人 |
---|
| 黃勤女士:1966年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,復旦大學工商管理專業碩士,1988年08月至1992年07月,任化工部涂料化工研究院工程師;1992年08月至2001年06月,任無錫市惠豐精細化工廠常務副廠長;2002年02月至2010年02月,任無錫美諾特殊印刷器材有限公司總經理;2011年02月至2012年12月,任無錫通宇自控設備廠副總經理;2013年01月至2024年3月,歷任公司財務總監、董事會秘書、副總經理。 |
吳巍巍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-10-30 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 吳巍巍先生:1980年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,南京大學會計學本科。2003年8月至2005年8月,任陜西省咸陽市涇陽縣永樂中學教師及教務(團中央大學生志愿服務西部計劃);2005年9月至2006年12月期間準備升學考試;2007年1月至2008年2月,任蘇州天山水泥有限公司會計、會計主管;2008年3月至2012年1月任溧水天山水泥有限公司財務科長;2012年2月至2016年7月任江蘇天山水泥集團有限公司財務部副部長;2016年7月至2023年6月任宜興天山水泥有限責任公司總會計師;2023年6月至今在公司任職。 |
李鈺鈴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2021-04-22 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李鈺鈴女士,1995年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,金融工程專業學士。2018年6月至今,歷任公司董秘助理、證券事務專員、證券事務代表?,F任公司證券事務代表。 |