陳天石 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2019-11-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 陳天石先生:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國科學技術大學計算機軟件與理論專業博士學歷。2010年7月至2019年9月就職于中科院計算所(2018年4月辦理離崗創業),歷任助理研究員、副研究員及碩士生導師、研究員及博士生導師。2016年3月創立中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寒武紀”),現任公司第一屆董事會董事長、總經理?,F提名為公司第二屆董事會董事。 |
劉少禮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2019-12-01 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 劉少禮先生:1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中科院計算所計算機系統結構博士學歷。2014年至2019年就職于中科院計算所并任副研究員(2018年4月辦理離崗創業)。2016年作為公司創始團隊成員加入公司,現任公司第一屆董事會董事、副總經理?,F提名為公司第二屆董事會董事。 |
王在 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2019-11-29 |
---|
職務 | 董事 副總經理 首席運營官 |
---|
| 王在先生:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國科學技術大學計算機應用技術博士學歷。2011年至2015年就職于鄭州商品交易所并任核心交易系統工程師,2015年至2016年就職于中原銀行并任信息科技部電子銀行系統主管,2016年至2018年就職于中科院計算所從事科研工作。2016年作為公司創始團隊成員加入公司,現任公司第一屆董事會董事、副總經理?,F提名為公司第二屆董事會董事。 |
葉淏尹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2019-11-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 財務負責人 副總經理 |
---|
| 葉淏尹女士:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學西方經濟學碩士學歷。2012年至2016年就職于中國高新投資集團公司并任投資經理、高級投資經理,2016年至2019年就職于國投創業投資管理有限公司并任投資副總裁。2019年加入公司,現任公司第一屆董事會董事、副總經理、財務負責人及董事會秘書?,F提名為公司第二屆董事會董事。 |
金曉光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-08-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 金曉光先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,萊斯特大學管理學碩士學歷。2009年至今,就職于中國科技產業投資管理有限公司,現任董事總經理、AI基礎設施組組長?,F提名為公司第二屆董事會非獨立董事。 |
劉新宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉新宇先生:1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱工程大學博士學歷。2002年7月至2004年7月,在中科院計算所博士后工作站從事研究工作;2004年5月至2006年2月,歷任中科院計算所技術發展處主管、分所管理辦主任;2006年3月至今,任蘇州中科集成電路設計中心有限公司董事長、總經理;2008年8月至今,歷任中科院計算所技術發展處副處長、技術發展處處長、技術發展中心主任;2016年11月至2020年6月,任北京中科算源資產管理有限公司總經理;2020年6月至今,任北京中科算源資產管理有限公司執行董事、總經理;2017年6月至今,北京中科圖靈基金管理有限公司董事長、總經理;2019年8月至今,任北京中科晶上科技股份有限公司副董事長;2020年11月至今,任龍芯中科技術股份有限公司董事;2021年4月至今,任中科國力(鎮江)智能技術有限公司董事;2021年7月至今,任中科天璣數據科技股份有限公司董事、中科算智(蘇州)技術有限公司董事長?,F提名為公司第二屆董事會董事。 |
胡燏翀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 胡燏翀先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國科學技術大學計算機軟件和理論專業博士學歷。2010年9月到2012年9月,任香港中文大學網絡編碼研究所博士后;2013年12月至2015年2月,香港中文大學計算機科學與工程系博士后;2015年2月至2020年10月,任華中科技大學副教授;2020年11月至今,任華中科技大學教授?,F提名為公司第二屆董事會獨立董事。 |
王秀麗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-12-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王秀麗女士:1965年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,對外經濟貿易大學國際貿易專業財務方向博士學歷。1988年至今在對外經濟貿易大學國際商學院從事會計教學工作,歷任副教授、教授、國際商學院財務管理系主任,現任國際商學院會計學教授。1999年至今任中國注冊會計師協會會員?,F任公司第一屆董事會獨立董事,現提名為公司第二屆董事會獨立董事。 |
呂紅兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2019-12-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 呂紅兵先生:1966年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,華東政法大學法學碩士學歷。1998年至今就職于國浩律師(上海)事務所,歷任律師、合伙人,國浩律師事務所首席執行合伙人。2017年至今任全國律師行業黨委委員、中華全國律師協會副會長,2018年至今任全國政協委員、社會和法制委員會委員?,F任公司第一屆董事會獨立董事,現提名為公司第二屆董事會獨立董事。 |
王敦純 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王敦純先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,天津大學光學工程專業碩士學歷。2018年4月至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司,現任公司供應鏈部高級總監?,F為公司第二屆監事會主席。 |
李一 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-08-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李一女士:1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,南開大學法學本科學歷,對外經濟貿易大學國際法學碩士學位。2019年至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司,現擔任法務經理?,F提名為公司第二屆監事會非職工代表監事。 |
胡帥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 胡帥先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居住權,中國科學技術大學少年班系物理學專業本科,中國人民大學民商法學碩士學歷。2012年3月至2017年3月,就職于美國馬迪斯有限公司(知識產權律師事務所)深圳代表處,歷任專利部涉外專利工程師,部門主管。2017年3月至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司,現任公司第二屆監事會職工代表監事、知識產權部門總監。 |
張堯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張堯先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國科學院計算技術研究所計算機系統結構碩士研究生學歷。2012年至2014年任中國科學院計算技術研究所微處理器中心助理工程師。2014年至2015年任龍芯中科技術股份有限公司高級工程師。2015年至2016年任北京小米松果電子有限公司高級工程師。2016年至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司,現任公司副總經理、芯片部高級總監。 |
劉毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉毅先生:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學微電子與固體電子學碩士學歷。2010年至2012年,就職于龍芯中科技術股份有限公司,任工程師。2012年至2016年,就職于上海英偉達半導體(科技)有限公司任高級工程師。2016年至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司,現任公司副總經理、后端部門高級總監。 |
陳帥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳帥先生:1986年出生,中國國籍,有境外永久居留權,中國科學院計算技術研究所計算機系統結構博士學歷。2014年至2015年,任中國科學院計算技術研究所工程師。2015年至2016年,任多倫多大學電子和計算機工程系博士后。2016年至今,就職于中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”),現任公司副總經理、產品部高級總監。 |
童劍鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 童劍鋒,男,出生于1987年,對外經濟貿易大學工商管理碩士學歷。中國國籍,無境外永久居留權。童劍鋒先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。2016年至2019年任二十一世紀空間技術應用股份有限公司董事會秘書助理。2019年加入公司,現任公司證券事務代表。 |