趙瑞貞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2014-01-01 |
---|
職務 | 董事 總經理 董事長 |
---|
| 趙瑞貞先生:1961年3月出生,漢族,中國國籍,擁有美國永久居留權,大專學歷。1992年至今任華鴻國際有限公司董事;2008年至2014年6月,任臺山市國際交通器材配件有限公司董事;2017年3月至今,任江門力鴻投資有限公司執行董事、法定代表人。2014年6月至2019年1月,任廣東迪生力汽配股份有限公司副董事長、總經理;2019年1月至今任廣東迪生力汽配股份有限公司董事長、總經理。 |
羅潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-01-01 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 羅潔女士:1969年12月出生,漢族,中國國籍,擁有美國永久居留權,本科學歷。1995年至2000年擔任美國華鴻國際有限公司財務部經理;2000年至今,任華鴻國際有限公司董事;2008年至2011年任臺山市國際交通器材配件有限公司財務總監;2011年至2014年6月,任臺山市國際交通器材配件有限公司董事長;2017年3月至今,任江門力鴻投資有限公司監事;2014年6月至2019年1月,任廣東迪生力汽配股份有限公司董事長;2019年1月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司副董事長;2017年3月至今,任江門力鴻投資有限公司監事;2021年1月至今,任廣州迪生力投資有限公司董事長。 |
Sindy Yi Min Zhao |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2014-01-01 |
---|
職務 | 董事 常務副總經理 |
---|
| Sindy Yi Min Zhao女士:1989年7月出生,漢族,美國國籍,碩士學歷,Pepperdine UniversityMBA畢業。2010年至2012年,任華鴻國際有限公司總裁助理;2010年6月至今,任力生國際有限公司董事;2013年至今,任華鴻國際有限公司董事;2014年6月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司董事、副總經理。 |
周衛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2014-06-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周衛國先生:1963年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,畢業于鶴山市第一中學。1979年至1993年,任鶴山市醫藥公司業務經理;1993年至1998年,任鶴山市工貿實業總公司副總經理;1998年至2003年,任鶴山市永興集團有限公司董事總經理;2003年至2014年,任鶴山市曉業房地產開發有限公司副總經理;目前任鶴山市粵祥投資有限公司監事、鶴山市粵盛投資有限公司執行董事及經理、鶴山市粵盈投資有限公司監事、鶴山市粵駿投資有限公司監事、鶴山市源田實業有限公司經理、鶴山市源慶貿易有限公司經理、鶴山市源達貿易有限公司總經理、鶴山市鶴港貨運合營有限公司董事、鶴山市口岸建設開發有限公司董事、肇慶業和新能源科技有限公司執行董事及經理。2014年6月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司董事。 |
陳進軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳進軍先生:1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年6月畢業于安徽財經大學會計學系,本科學歷。1993年7月至1997年1月,任廣東省江門市財貿學校會計教研室助理講師;1997年2月至1999年5月,任江門市江海區財政局科員;2002年9月至2019年11月,任廣東中晟會計師事務所有限公司江門分所負責人,2012年2月至今,任廣東中晟會計師事務所有限公司執行董事兼法定代表人、主任會計師。 |
姜立標 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 姜立標先生:1965年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,畢業于吉林大學車輛工程專業。1987年7月至1994年1月,任齊齊哈爾汽車制造廠汽車工程研究所主任工程師;1994年1月至1997年9月,任威海第二汽車修配廠生產技術科科長;1997年9月至2008年12月,任哈爾濱工業大學(威海)車輛工程系主任、實驗中心主任,副教授;2008年12月至2016年8月,任華南理工大學機械與汽車工程學院汽車新技術與產業發展研究中心主任、副教授;2016年9月至今,任華南理工大學廣州學院汽車與交通工程學院副院長,教授。 |
孫宏彪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫宏彪先生:1971年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于西南政法大學法學專業。1994年至1996年,任江門市新會區人民檢察院書記員;1996年至1998年,任江門市新會區人民檢察院助理檢察員;1998年至2005年,任廣東天高律師事務所專職律師;2005年至今任廣東良匠律師事務所合伙人、專職律師。 |
吳秋萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 中專 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2018-05-22 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 吳秋萍,女,1965年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2010年9月至2014年6月任臺山市國際交通器材配件有限公司財務部經理,2014年6月至2017年9月任廣東迪生力汽配股份有限公司財務部經理,2017年10月至今任江門力鴻投資有限公司經理和財務負責人,2018年5月至今任廣東迪生力汽配股份有限公司監事會主席。 |
楊海波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 楊海波先生:1961年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,畢業于北京科技大學機械工程專業。2002年7月至2021年12月任北京科技大學機械工程教授;2019年7月至2022年12月任東莞材料基因高等理工研究院副院長;2022年5月至今任東莞瑞林材料技術開發研究院院長;2023年1月至今任東莞市高新技術行業協會副秘書長;2021年5月至今任廣東迪生力汽配股份有限公司監事。 |
李華棠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-05-21 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李華棠先生:1983年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于貴州大學計算機科學與技術專業。2006年12月至2011年2月,任萬控集團有限公司信息部主管;2011年2月至2015年7月,任金蝶軟件(中國)有限公司江門分公司項目經理;2015年7月至2021年12月,任廣東迪生力汽配股份有限公司信息部經理;2022年1月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司信息部副總監。 |
張丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-05-22 |
---|
職務 | 副總經理 采購總監 |
---|
| 張丹,1988年10月出生,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于寧夏理工學院國際經濟與貿易專業。2010年8月至2014年9月任江門市華津金屬制品有限公司總經辦助理;2015年3月至2016年1月,任廣東迪生力汽配股份有限公司CEO辦公室助理;2016年1月至2017年9月,任廣東迪生力汽配股份有限公司CEO辦公室經理;2017年10月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司采購副總監。 |
秦婉淇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-05-21 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 秦婉淇,1990年5月出生,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師、稅務師、具有國家A類法律職業資格,畢業于韶關學院會計學、生物工程專業。2014年10月至2015年3月,任博爾信息咨詢公司審計助理;2015年3月至2015年11月,任大信會計師事務所(特殊普通合伙)中級審計員;2015年11月至2016年4月,任德勤華永會計師事務所審計專員;2016年4月至2017年4月,任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)項目經理;2017年4月至2019年4月,任深圳金證智通投資咨詢有限公司高級財務分析師;2019年6月至2020年1月12日,任廣東迪生力汽配股份有限公司總經理特別助理;2020年1月13日至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理兼首席風控官。 |
譚紅建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-08-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 譚紅建,1980年9月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于臺山磐石電視大學計算機應用(信息管理方向)專業,并在中山大學就讀在職經理MBA高級研修班結業。2008年3月至2019年4月,任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理;2019年6月至2022年5月,任江門諸事町食品有限公司總經理。 |
王國盛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王國盛:男,1976年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于廈門大學投資經濟專業。1998年7月至2002年6月,任國泰君安證券??谑薪瘕埪窢I業部機構部經理;2002年6月至2009年12月,任海南椰島(集團)股份有限公司證券事務代表;2010年1月至2011年11月,任海南中化聯合制藥工業股份有限公司上市負責人;2011年11月至2013年3月,任海南華研生物科技有限公司副總經理兼董事會秘書;2013年3月至2014年12月,任福建省芝星炭業股份有限公司董事會秘書兼總經理助理;2015年1月至2020年7月,任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理兼董事會秘書。2020年7月至2022年9月,任廣東普拉迪科技股份有限公司副總裁兼董事會秘書。 |
李碧嬋 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2014-06-19 |
---|
職務 | 副總經理 行政總監 |
---|
| 李碧嬋,1989年1月出生,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于廣州大學城建學院國際經濟與貿易專業。2011年1月至2014年6月,任臺山市國際交通器材配件有限公司CEO辦公室經理;2014年6月至今,任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理兼行政總監。 |
朱東奇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-04-08 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 朱東奇,女,1991年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任廣東明珠集團股份有限公司證券事務代表職務;2021年1月加入廣東迪生力汽配股份有限公司,2021年2月至今,任迪生力證券事務代表職務。 |
林子欣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2023-08-28 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 林子欣先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,畢業于香港浸會大學,注冊會計師。曾任青葉顧問(廣州)有限公司審計主任、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所高級審計員、佛山電建集團有限公司風控審計部主管、廣東迪生力汽配股份有限公司財務副總監。 |