范力 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2011-03-10 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 范力先生,中國國籍,1966年12月出生;碩士,高級經濟師?,F任公司黨委書記、董事長、總裁、蘇州國際發展集團有限公司副董事長、江蘇省第十三屆人民代表大會代表、江蘇省證券業協會會長、江蘇省上市公司協會副會長、蘇州市上市公司協會會長。1989年8月至1997年11月在共青團蘇州市委員會歷任常委、辦公室主任兼事業部部長。1997年11月至2002年4月在蘇州證券歷任投資部副經理、辦公室主任、人事部經理、總裁助理;2002年4月至2012年3月在東吳證券歷任董事會秘書、經紀分公司總經理、副總裁、董事、常務副總裁;2012年3月至2013年5月在東吳證券任總裁、董事;2013年5月至2014年1月在東吳證券任總裁、副董事長。2014年1月至今任公司黨委書記、董事長、總裁。 |
孫中心 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-07-04 |
---|
職務 | 職工董事 常務副總裁 |
---|
| 孫中心先生:1969年5月出生,中國國籍,碩士?,F任東吳證券黨委委員、董事、常務副總裁、東吳創業投資有限公司董事長。1990年8月至1994年11月在上海鐵路分局蘇州電務段工作;1994年11月至2002年4月歷任蘇州證券獅山路營業部電腦部經理、總經理助理、網上交易部總經理;2002年4月至2010年5月歷任東吳證券有限責任公司網上交易部總經理、經紀分公司(籌)副總經理、獅山路證券營業部總經理、總裁助理兼蘇州新區總部總經理、總裁助理兼蘇州分公司總經理;2010年5月至2012年5月任總裁助理兼蘇州分公司總經理;2012年5月至2018年6月任公司副總裁;2018年7月起任公司董事、常務副總裁;2021年1月起任東吳證券董事、常務副總裁。2022年7月8日起兼任東吳創業投資有限公司董事長。曾任東吳證券股份有限公司首席信息官。 |
沈光俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-04-23 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 沈光俊先生,中國國籍,1971年3月出生,本科,注冊評估師?,F任蘇州信托有限公司董事長。1994年8月至2003年12月歷任江蘇仁合資產評估有限公司項目助理、項目經理、部門經理、董事,南京分公司總經理;2004年1月至今歷任蘇州信托有限公司部門經理、總經理助理、副總經理、總經理(總裁)、董事長。 |
鄭剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2017-11-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄭剛先生,中國國籍,1974年7月出生,本科學歷,碩士學位,高級經濟師,注冊會計師?,F任蘇州國際發展集團有限公司任資本運營部總經理。1993年7月至1998年6月在蘇州互感器廠歷任會計、財務科副科長、財務科科長;1998年6月至2000年11月在蘇州電器發展實業有限公司任財務部經理;2000年11月至2013年7月在蘇州市住房置業擔保有限公司歷任財務部經理、總經理助理、副總經理、總經理、董事長;2013年7月至今在蘇州國際發展集團有限公司任資本運營部總經理。 |
馬曉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-04-23 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 馬曉先生,中國國籍,1966年12月出生;大?!,F任國發集團計劃財務部經理。1986年7月至1994年12月任蘇州光明絲織廠統計、會計;1994年12月至1999年8月任蘇盤投資咨詢公司會計;1999年8月至今在蘇州國際發展集團有限公司任計劃財務部會計、計劃財務部副經理、計劃財務部經理。 |
陳文穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-02-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳文穎女士:1983年11月出生,漢族,中國國籍,大學本科,現任蘇州國際發展集團有限公司資產管理部副總經理。2005年9月至2010年8月在蘇州建工非融資擔保有限公司工作,2010年9月至2018年10月在蘇州國際發展集團有限公司資產管理部工作,2018年10月至今任蘇州國際發展集團有限公司資產管理部副總經理。 |
蔡思達 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-02-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蔡思達先生:1990年8月出生,漢族,中國國籍,碩士研究生,現任蘇州國際發展集團有限公司資本運營部(金融科技部)副總經理。2015年5月至2019年7月歷任蘇州信托有限公司理財規劃部銷售經理、信托業務總部業務經理,2019年8月至2020年7月歷任蘇州國際發展集團有限公司組織人事處、黨群工作部業務經理,2020年8月至2023年11月任蘇州國際發展集團有限公司黨群工作部副總經理,2023年11月至今任蘇州國際發展集團有限公司資本運營部(金融科技部)副總經理。 |
羅妍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-12-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 羅妍女士:1983年3月出生,漢族,中國國籍,擁有中國香港永久居留權,金融學博士。歷任復旦大學管理學院財務金融系助理教授,副教授、博士生導師?,F任復旦大學管理學院金融與財務學系教授、博士生導師。 |
周中勝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-12-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周中勝先生:1978年10月3日出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,會計學博士。歷任蘇州大學商學院講師、副教授、教授?,F任蘇州大學商學院副院長、教授、博士生導師,兼任審計署政府審計研究中心特約研究員、中國會計學會理事、中國軟科學研究會理事、江蘇省財政廳內部控制咨詢專家、江蘇省會計學會常務理事兼學術委員會主任委員、江蘇省會計協同發展中心副主任。曾任蘇州規劃設計研究院股份有限公司獨立董事。 |
李心丹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-09-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李心丹先生,中國國籍,1966年4月出生,中共黨員,博士學位,教授,博士生導師,教育部長江學者特聘教授,國務院特殊津貼專家。曾任東南大學經濟管理學院教授、南京大學工程管理學院院長?,F任南京大學新金融研究院院長,南京大學人文社科學術委員會副主任,南京大學工程管理學院學術委員會主任,南京大學金融工程研究中心主任,江蘇銀行獨立董事,南京證券獨立董事。兼任國務院學位辦、教育部全國金融碩士教學指導委員會委員,上海證券交易所科創板制度評估專家委員會主任,上海證券交易所上市委員會委員、指數專家委員會委員,中國金融學年會常務理事,江蘇省資本市場研究會會長,江蘇省科技創新協會副會長。 |
陳忠陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2020-06-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳忠陽先生,中國國籍,1968年9月出生,金融學博士?,F任中國人民大學財政金融學院教授。曾任中國人民大學計劃經濟系團總支書記、中國人民大學國際學院(蘇州研究院)副院長。2020年8月1日起擔任公司獨立董事。 |
王晉康 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-06-05 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 王晉康,中國國籍,1972年2月出生,碩士研究生;歷任蘇州市委組織部科員、副處長、處長,蘇州市人大人代聯工委副主任?,F任東吳證券黨委副書記、監事會主席、職工監事、工會主席。 |
黃艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-05-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 黃艷女士,中國國籍,1974年12月出生,碩士。1997年參加工作,歷任蘇州工業園區地產經營管理公司綜合部副總經理、總經理,總裁助理、副總裁?,F任蘇州工業園區經濟發展有限公司副總裁。 |
關恩超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2024-09-09 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 關恩超先生:1986年1月出生,中國國籍,碩士研究生。2010年7月起歷任張家港市金融工作辦公室辦事員、銀行保險科副科長、科長;張家港市金融工作服務中心綜合管理科(黨建科)科長;張家港創新投資集團有限公司(原張家港市金茂投資發展有限公司)副總經理;2023年6月至今任張家港市國有資本投資集團有限公司副總經理。 |
楊琳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-09-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 楊琳女士,中國國籍,1969年8月出生,博士研究生,研究員;歷任中國人壽保險股份有限公司戰略規劃部總經理助理、副總經理,中國人壽資產管理有限公司宏觀策略部副總經理(主持工作)、研究部副總經理(主持工作)、總經理,現任中國人壽資產管理有限公司權益投資部總經理。 |
唐燁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2010-05-08 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 唐燁先生,中國國籍,1964年6月出生;本科?,F任昆山創業控股集團有限公司總裁。1984年至1992年在昆山市變壓器配件廠任技術員、副廠長。1992年至1994年在昆山市鄉鎮工業局任辦公室秘書。1994年至2000年在昆山市信托投資公司任業務部經理。2000年起至今任昆山創業控股集團有限公司副總裁、總裁。 |
陳建國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2017-04-14 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳建國,中國國籍,1972年3月出生,碩研學歷,碩士學位。歷任昆山市信托投資公司第二證券部副經理;東吳證券昆山前進中路證券營業部副總經理、福州湖東路證券營業部總經理、昆山前進中路證券營業部總經理、昆山分公司副總經理;東吳證券經紀業務事業部副總經理、經紀管理總部副總經理(主持工作),人力資源部總經理;現任東吳證券職工監事,人力資源總監兼人力資源部總經理。 |
薛臻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-03-09 |
---|
職務 | 總裁 |
---|
| 薛臻先生,中國國籍,1975年3月出生,碩士。歷任蘇州市農村干部學院教師、團總支書記、培訓處副處長、干部培訓處處長、辦公室主任、院長助理兼科研開發處處長、副院長、紀委書記;蘇州創元投資發展(集團)有限公司黨委副書記、工會主席;蘇州資產管理有限公司總裁、黨委副書記、黨委書記、董事長?,F任東吳證券股份有限公司黨委副書記。 |
姚眺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-01-13 |
---|
職務 | 財務負責人 副總裁 |
---|
| 姚眺女士,中國國籍,1972年6月出生,碩士。歷任東吳證券嘉善縣嘉善大道證券營業部總經理、嘉興分公司總經理、固定收益總部總經理、東吳證券總裁助理兼固定收益總部總經理?,F任公司執委、總裁助理、固定收益總部總經理。 |
方蘇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-09-26 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 方蘇女士:1979年10月出生,中國國籍,碩士研究生。歷任東吳證券石路營業部總經理助理,場外市場總部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)、總經理,中小企業融資總部(原場外市場總部)總經理兼投資銀行直屬事業部事業七部總經理,投資銀行業務委員會委員、聯席總經理兼中小企業融資總部總經理;總裁助理、投資銀行業務管理委員會聯席總經理兼中小企業融資總部總經理?,F任公司黨委委員、投資銀行業務管理委員會聯席總經理兼中小企業融資總部總經理。 |
郭家安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-09-26 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 郭家安先生:1983年4月出生,中國國籍,碩士研究生。歷任東吳證券嘉興分公司總經理助理,總經理助理兼嘉興常秀街證券營業部副總經理(主持工作)、總經理,嘉興分公司副總經理(主持工作),資產管理總部副總經理(主持工作),吳中區中心營業部總經理兼吳中區木瀆鎮證券營業部總經理,東吳證券董事會辦公室主任?,F任公司黨委委員,兼董事會辦公室主任。 |
高海明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-07-17 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 高海明,中國國籍,1971年2月出生;碩士;現任本公司黨委委員、副總裁兼信用業務部總經理。1992年7月至1993年12月在國營五二六廠工作,1993年12月起歷任蘇州證券營業部總經理助理、東吳證券營業部副總經理、東吳資管副總經理、理財工作籌備組負責人、太倉總部總監、太倉分公司總經理、蘇州分公司總經理、東吳期貨總經理、信用業務部總經理,,2019年2月至今任本公司副總裁兼信用業務部總經理。 |
楊偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-04-23 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 楊偉,中國國籍,1971年10月出生,碩士,注冊會計師(非執業會員)、保薦代表人。歷任東吳證券投資銀行總部蘇州業務總部副總經理(主持工作);投資銀行總部業務總監兼事業三部總經理;投資銀行總部副總經理;投資銀行總部常務副總經理;投資銀行總部總經理兼投行總部直屬事業部總經理;東吳證券總裁助理兼投資銀行總部總經理?,F任公司執委、總裁助理、投資銀行總部總經理。 |
馮玉泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-12-27 |
---|
職務 | 首席風險官 |
---|
| 馮玉泉先生:1970年10月出生,漢族,中國國籍,浙江大學經濟系國民經濟管理專業學士,蘇州大學商學院金融學專業碩士,現任東吳證券總裁助理兼風險管理部總經理、合規法務部總經理。歷任東吳證券蘇州石路營業部副總經理、總經理;客戶資產存管中心總經理;風險管理總部總經理;合規副總監兼風險合規總部總經理;人力資源總監兼人力資源部總經理;總裁助理兼東吳創業投資有限公司總經理;總裁助理兼風險管理部總經理、合規法務部總經理、投資銀行內核工作組組長;總裁助理兼風險管理部總經理、合規法務部總經理。 |
李齊兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2018-07-17 |
---|
職務 | 合規總監 |
---|
| 李齊兵先生:1966年9月出生,中國國籍,大學,碩士,會計師、審計師、注冊會計師(非執業會員)。1988年8月至2000年10月在南京市審計局歷任科員、副主任科員、主任科員。2000年10月至2002年9月在中國證監會南京特派員辦事處稽查處任主任科員。2002年9月至2010年5月在江蘇證監局機構監管處歷任副處長、處長。2010年6月至2011年5月在國發集團任副總經理。2011年5月至2013年6月任公司副總裁。2013年7月至11月任公司副總裁、合規總監;2013年11月至2018年9月任公司副總裁。2018年10月至今任公司合規總監,曾任東吳證券股份有限公司首席風險官。 |
平磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-01-25 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 平磊,中國國籍,1981年9月出生,大學學歷,2004年8月進入東吳證券工作,現任東吳證券董事會辦公室主任助理、監事會辦公室主任助理證券事務代表。 |
華仁杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-12-27 |
---|
職務 | 首席信息官 |
---|
| 華仁杰先生:1979年11月出生,漢族,中國國籍,蘇州大學工學院計算機及應用專業學士,南京大學工程管理學院項目管理專業碩士,正高級工程師,現任東吳證券股份有限公司技術總監、公司網絡安全官兼信息技術總部總經理。歷任東吳證券電腦中心研發工程師;北京鼓樓外大街營業部電腦部副經理;信息技術總部軟件開發部總監;信息技術總部副總經理、總經理;技術總監、公司網絡安全官兼信息技術總部總經理。 |