韓廣德 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2013-09-09 |
---|
職務 | 董事長 |
---|
| 韓廣德,52歲,研究員級高級工程師,現任本公司董事長、黨委書記。1983年畢業于華中工學院,同年加入廣州造船廠,2002年取得工業工程管理碩士學位。歷任廣國際造船事業部設計二室課長、副主任、造船事業部生產管理部副部長、造船事業副經理、經理、本公司副經理、總經理。目前兼任廣州中船龍穴造船有限公司董事長、廣州造船廠有限公司董事長。韓先生從2004年6月24日起任本公司的執行董事并為董事會屬下的戰略委員會的現任主任委員。 |
陳利平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-03-24 |
---|
職務 | 總經理 執行董事 |
---|
| 陳利平,男,1967年11月出生,中共黨員,高級會計師、高級經濟師。1989年7月畢業于哈爾濱工業大學精密儀器專業,獲得工學學士學位;2002年畢業于華南理工大學工商管理專業,獲得碩士研究生學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司財務部副經理、副總會計師、總會計師;廣州廣船國際股份有限公司總會計師、董事會秘書、執行董事;中國船舶工業集團公司審計部副主任;廣船國際有限公司總會計師;2016年3月起至今擔任中船海洋與防務裝備股份有限公司總經理。 |
陳激 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士研究生 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-08-10 |
---|
職務 | 執行董事 |
---|
| 陳激,男,1967年9月出生,中共黨員,高級工程師。1989年畢業于上海交通大學船舶工程專業,獲得工學學士學位;2001年畢業于華南理工大學工商管理專業,獲得碩士研究生學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司修船事業部經理助理、重型機械工程事業部副經理、廣州廣船國際股份有限公司董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、廣船國際有限公司紀委書記;2013年9月起至今擔任廣州造船廠有限公司黨委書記;2015年7月起至今擔任廣船國際有限公司黨委副書記;2016年6月起至今擔任廣船國際有限公司總經理。 |
陳忠前 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-07-29 |
---|
職務 | 副董事長 |
---|
| 陳忠前,男,漢族,中共黨員,研究員級高級工程師,1963年9月出生,1983年7月畢業于湖北武漢水運工程學院船舶內燃機專業,同年7月參加工作。 陳忠前先生于1983年8月至2000年3月擔任廣州文沖船廠輪安車間工藝員、造船舾裝工程部課長、副部長、部長、造船分廠副廠長;2000年6月至2001年6月擔任廣州廣船國際股份有限公司造船事業部副經理;2000年3月至2005年4月擔任廣州文沖船廠有限責任公司總經理助理、造船事業部經理(兼職)、副總經理、董事;2005年4月至2013年12月擔任廣州中船黃埔造船有限公司董事、總經理、副董事長、董事長;2013年11月至今擔任中船海洋與防務裝備股份有限公司非執行董事;2013年12月至今擔任中船黃埔文沖船舶有限公司董事長、黨委書記。 |
王國忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-05-08 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 王國忠,男,漢族,1963年3月出生,中共黨員,高級工程師。1985年7月畢業于哈爾濱船舶工程學院船舶設計與制造專業,獲得工學學士學位。王先生于1991年11月至1996年3月擔任中國船舶工業集團公司第七〇八研究所團委副書記、七室工程師;1996年3月至2000年11月先后擔任中國船舶工業集團公司第七〇八研究所團委書記、海勤公司副總經理、常務副總經理、總經理;2000年11月至2004年11月先后擔任中國船舶工業集團公司第七〇八研究所軍船中心籌備組副組長、黨總支書記、主任;2004年11月至2014年4月擔任中國船舶工業集團公司第七〇八研究所副所長;2014年4月至今擔任中國船舶工業集團公司軍工部副主任。 |
楊力 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2013-06-24 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 楊力,46歲,工程師。1991年畢業于哈爾濱船舶工程學院,同年加入廣州造船廠工作,2006年取得工商管理碩士學位;歷任廣州造船廠設計室技術員、本公司造船事業部物資部課長、副部長、部長、船舶經營部經理、公司總經理助理、副總經理、中船集團財務處副主任;現任中船航運租賃公司總經理,香港華聯有限公司總經理。楊先生從2012年12月19日起任本公司的執行董事、從2013年6月24日起調任為本公司的非執行董事,并為董事會屬下的戰略委員會和薪酬與考核委員會的現任委員。 |
王翼初 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2015-11-05 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 王翼初,男,1959年5月出生,資深中國注冊會計師、中國注冊稅務師、高級會計師。1984年7月畢業于暨南大學會計學專業,2000年7月畢業于廣東省社會科學院政治經濟學專業,并獲得研究生學歷。 |
閔衛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-11-05 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 閔衛國,男,1965年3月生,高級律師。1987年6月畢業于武漢大學,獲得法學學士學位;2005年5月畢業于新西蘭MASSE大學,獲得工商管理碩士(MBA)學位;2013年6月畢業于武漢大學,獲得民商法學博士學位;閔衛國先生亦于2014年12月獲得英國LINCOLN大學國際法學碩士學位。 閔衛 |
宋德金 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2014-12-22 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 宋德金,男,1957年5月出生,1977年畢業于中國人民解放軍外國語學院英語專業,后在南京航空航天大學獲得管理科學與工程專業博士學位,并于1980年9月至1982年7月在復旦大學進修國際經濟法。宋德金先生于1977年1月至1978年5月在中國人民解放軍總參三部五局工作;1978年5月至1980年9月任常州半導體廠翻譯;1982年7月至1984年10月于中國電子進出口公司南京分公司工作;1984年10月至1996年10月任常州市對外經濟技術貿易集團公司經理、常州市工貿公司總經理;1996年10月至2002年10月任國內貿易部上海北國國際貿易公司總經理;1997年12月至今任香港政府國際管理發展中心高級顧問、研究員;1999年9月至今任上海復旦大學房地產研究中心研究員;2006年2月至今任中國科學院BCD公司首席顧問;2009年1月至今任南京航空航天大學兼職教授;2009年4月至今任江蘇外經合作公司董事長。 |
朱名有 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2014-12-22 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 朱名有,男,1954年9月出生,漢族,中共黨員,1974年3月參加工作,畢業于中南海業余大學秘書專業及中央黨校函授學院經濟管理專業,現已退休。朱名有先生于1974年3月至1986年11月任中共中央辦公廳秘書局干部;1986年11月至1987年6月任中共中央辦公廳秘書局副科長;1987年6月至1991年11月任中共中央辦公廳秘書局科長;1991年11月至1994年3月任中共中央辦公廳秘書局中保委秘書組副組長(副處級);1994年3月至1996年3月任國家保密局秘書處副處長;1996年3月至2002年11月任國家保密局綜合調研處處長;2002年11月至2006年4月任國家保密局綜合調研處處長(副巡視員);2006年4月至2007年11月任國防科工委安全保密局副局長;2007年11月至2009年4月任軍工保密資格審查認證中心主任(正局長級),法定代表人;2009年4月至2014年10月任國防科工局安全生產與保密司司長。 |
吳光軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士研究生 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-08-10 |
---|
職務 | 監事會主席 |
---|
| 吳光軍先生,1966年出生,中共黨員,高級政工師、高級經濟師。1988 年7 月畢業于湛江水產學院;1999 年7月畢業于廣東省委黨校經濟學專業,獲得碩士研究生學歷。歷任萬達木業有限公司總經理、廣州廣船國際股份有限公司重工事業部黨總支部副書記、人事部經理、總經理助理、總法律顧問兼任風險管理部部長;廣州中船龍穴造船有限公司黨群工作部部長兼黨支部書記、紀監審計部部長、總經理助理、總法律顧問;廣船國際有限公司總經理助理、總法律顧問兼任風險管理部部長;2016 年4 月至今擔任廣州船舶工業公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。 |
陳少龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2011-05-31 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳少龍,40歲,政工師,現任本公司黨群工作部部長和工會副主席。1995年畢業于渤海船校,2008年畢業于中央黨校函授學院。1995年加入本公司,歷任本公司團委干事、主管、副書記、書記、工會主席助理;黨群工作部副部長;造船事業部書記、黨總支書記、副經理。陳先生從2011年5月31日起任本公司的監事(職工監事)。 |
覃廷貴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2011-05-31 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 覃廷貴,48歲,高級經濟師,現任本公司人力資源總監、人力資源部部長。1988年畢業于鎮江船舶學院,1997年在中共廣東省委黨校獲得經濟學專業研究生學歷,2013年獲得華南理工大學法學碩士學位、研究生學歷。1988年加入廣州造船廠,歷任廣州造船廠總裝分廠焊接工藝員;本公司造船事業部質量部檢驗課副課長、課長,造船事業部安保部副部長、部長,物資部副部長;本公司人力資源部副部長。覃先生從2011年5月31日起任本公司的監事(職工監事)。 |
傅孝思 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2008-05-13 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 傅孝思,55歲,機械制造與會計專業雙學士,高級會計師,注冊會計師,湖北省優秀CFO?,F任三環集團公司總會計師、志高控股有限公司(在香港聯交所主板上市)獨立非執行董事、湖北省總會計師協會副會長。1986年畢業于華中工學院,曾擔任中勤萬信會計師事務所副主任會計師(高級合伙人)、湖北三環股份有限公司(在深圳證券交易所上市)總會計師(執行董事)?,F任湖北久之洋紅外系統股份有限公司副總經理、財務總監。傅先生在2008年加入本公司, 并從2011年5月31日起任本公司的監事。 |
朱征夫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士研究生 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2011-05-31 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 朱征夫,50歲,博士研究生,高級律師?,F任廣東東方昆侖律師事務所主任、執行合伙人,廣東省廣告股份有限公司(在深圳證券交易所上市)獨立董事、佛山華新包裝股份有限公司(在深圳證券交易所上市)獨立董事。1987年畢業于武漢大學法學院,1999年在武漢大學法學院獲得法學博士學位。1987年加入廣州萬寶電器集團進出口公司;1994年起,先后任廣東經濟貿易律師事務所金融房地產部主任,廣東大陸律師事務所合伙人,廣東省國土廳廣東地產法律咨詢服務中心副主任;1998年起,參與創辦廣東東方昆侖律師事務所。朱先生從2011年5月31日起任本公司的監事。 |
施衛東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2014-04-25 |
---|
職務 | 副總經理 董秘 |
---|
| 施衛東,男,1967年6月出生,漢族,1989年8月參加工作,畢業于上海復旦大學世界經濟學專業,后又獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。施先生于1989年8月至1996年11月在江南造船廠財務處工作,1996年11月至1997年6月在江南造船廠股改辦工作,1997年6月至2005年2月任中船鋼構工程股份有限公司董事會秘書,2005年2月至2007年7月任中船鋼構工程股份有限公司副總經理、董事會秘書,2007年7月至2014年4月17日任中國船舶工業股份有限公司董事會秘書。 |
于文波 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2014-03-17 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 于文波,女,滿族,1978年6月出生,管理學碩士,中國國籍,無境外永久居留權。2007年加入本公司工作,2011年取得上海證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。 |
陳瓊祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2015-07-29 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 陳瓊祥,男,漢族,中共黨員,高級會計師,1970年11月出生,1992年7月畢業于哈爾濱船舶工程學院計算機及應用專業,獲得本科學歷,1997年7月畢業于廣州市財貿管理干部學院會計專業,2004年6月畢業于暨南大學工商管理(MBA)專業,獲得研究生學歷。陳瓊祥先生于1992年7月至1993年12月分別擔任廣州造船廠有限公司財務科會計;1993年12月至2009年11月擔任廣州廣船國際股份有限公司財務部會計、財務中心主任助理、副主任、財務中心黨支部書記;2009年11月至2013年5月擔任廣州中船黃埔造船有限公司副總會計師;2013年8月至2014年4月擔任廣州文沖船廠有限責任公司總會計師;2013年12月至今擔任中船黃埔文沖船舶有限公司總會計師。 |