宋炯明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-05-28 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 宋炯明先生:1975年11月出生,中共黨員,中國國籍,研究生學歷,碩士學位,高級編輯?,F任上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委副書記,上海廣播電視臺臺長,上海文化廣播影視集團有限公司總裁,東方明珠新媒體股份有限公司董事長。歷任上海東方電視臺新聞娛樂頻道專題新聞部副主任,市委宣傳部新聞出版處副調研員、副處長,市委外宣辦(市政府新聞辦、市網信辦)網絡發布處處長、新聞發布處副處長,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司電視新聞中心主任、黨委副書記、融媒體中心(看東方(上海)傳媒有限公司)主任、黨委書記,上海文化廣播影視集團有限公司新聞總監,上海廣播電視臺副臺長,東方明珠新媒體股份有限公司副董事長、東方明珠新媒體股份有限公司副董事長(代行董事長職責)。 |
劉曉峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-06-26 |
---|
職務 | 董事 副董事長 總裁 |
---|
| 劉曉峰先生,中國國籍,1970年7月出生,1992年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,碩士學位?,F任上海文化廣播影視集團有限公司副總裁,東方明珠新媒體股份有限公司副董事長。歷任上海黃浦區人民法院書記員、助理審判員,上海久事公司法律顧問室企業法律顧問,上海申鐵投資公司辦公室副主任,上海久事公司法律事務部副經理、經理(曾掛職任市國資委改革重組處副處長)、資產經營部經理,上海巴士公交(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經理、黨委書記,上海久事置業公司黨委書記、總經理。2016年7月起任上海文化廣播影視集團有限公司副總裁。 |
黃凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2019-06-26 |
---|
職務 | 董事 高級副總裁 |
---|
| 黃凱先生,中國國籍,1978年9月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位?,F任東方明珠新媒體股份有限公司黨委副書記、董事、高級副總裁,東方有線網絡有限公司黨委書記、董事長。歷任上海市委外宣辦事業發展處副處長,上海市委外宣辦秘書處副處長,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司辦公室主任,北京記者站站長(兼任),東方明珠新媒體股份有限公司黨委副書記、董事。 |
鐘璟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鐘璟女士,中國國籍,1976年2月出生,1997年7月參加工作,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,會計師?,F任上海文化廣播影視集團有限公司總會計師。1997年7月參加工作,先后在上海有線電視臺財務部、上海電視臺計劃財務部、上海文廣新聞傳媒集團計劃財務部擔任成本管理員。2003年5月起歷任上海文廣新聞傳媒集團計劃財務部主任助理、副主任,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司計劃財務部主任,上海東方盛典傳媒有限公司(籌建名,后正式名為上海東方娛樂傳媒集團有限公司)副總經理、財務總監,上海東方傳媒集團有限公司演藝中心總經理,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司演藝中心總經理,上海文廣演藝(集團)有限公司副總裁、總裁。2015年5月起先后兼任上海市演藝有限公司總經理、上海市演藝中心總經理、上海愛樂樂團團長、上海市演出有限公司總經理。2018年5月起任上海文化廣播影視集團有限公司總會計師。 |
王磊卿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-05-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王磊卿先生,中國國籍,1973年11月出生,1998年7月參加工作,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,一級導演?,F任上海文化廣播影視集團有限公司副總裁,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司東方衛視中心(上海東方娛樂傳媒集團有限公司)黨委副書記、總監、總經理,東方明珠新媒體股份有限公司董事。歷任上海文廣新聞傳媒集團大型活動部副總監、藝術人文頻道總監,上海東方傳媒集團有限公司藝術人文中心總監、大型活動部總監、黨總支委員,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司影視劇中心主任。 |
衛哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-09-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 衛哲先生:1970年12月出生,中國國籍,現任嘉御資本的創始合伙人兼董事長。曾任東方證券投資銀行部總經理,普華永道國際會計公司融資部經理,曾任百安居(中國)首席財務官、首席執行官,阿里巴巴的首席執行官。兼任香港電訊盈科的非執行董事,中國連鎖經營協會的副會長。2010年,他被《亞洲金融》雜志選為“中國最頂尖的首席執行官”之一。衛哲先生持有上海外國語大學國際商業管理學士學位,并于倫敦商學院完成企業融資課程。衛哲先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。 |
陳清洋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-05-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳清洋先生,中國國籍,1985年2月出生,傳播學博士?,F任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事,中國傳媒大學戲劇影視學院教授。歷任中國電影資料館館員,國家無線電臺管理局二級文學編輯,中國傳媒大學副教授。陳清洋先生主要研究方向為網絡視聽研究、影視產業研究。先后發表專著2部,譯著1部,主持省部級課題4項,發表論文數十篇。陳清洋先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。 |
蘇錫嘉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2021-05-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蘇錫嘉先生,加拿大國籍(香港永久居民),1954年9月出生,會計博士?,F任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事,中歐國際工商學院榮譽退休教授,兼任中國金茂控股集團有限公司(股票代碼:0087)獨立董事,興業銀行股份有限公司(股票代碼:601166)獨立董事,歐普照明股份有限公司(股票代碼:603515)獨立董事,福建三木集團股份有限公司(股票代碼:000632)獨立董事。歷任上海財經大學會計系講師,香港城市大學會計學系助理教授、副教授,中歐國際工商學院會計學教授。 |
王治平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-05-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王治平先生,中國國籍,1963年7月出生,1985年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,碩士學位,主任編輯?,F任上海文化廣播影視集團有限公司監事長,東方明珠新媒體股份有限公司監事會主席。歷任上海東方廣播電臺新聞部主任,上海市廣播電影電視局總編室副主任、主任,上海市文化廣播影視管理局總編室主任,上海文化廣播影視集團辦公室主任、總部黨總支書記、直屬黨委書記、總裁助理,上海文化廣播影視集團有限公司副總編輯、副總裁,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司東方廣播中心黨委書記、主任,上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委副書記。 |
李樺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李樺女士:1976年12月出生,中國國籍,1999年9月參加工作,大學本科學歷,管理學學士?,F任上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司風險控制中心副主任。歷任上海文廣新聞傳媒集團審計室主任助理,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司審計室副主任,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司審計室副主任。 |
陳小仁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-07-22 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳小仁先生,中國國籍,1979年12月出生,大學本科學歷,管理學學士,經濟師,2002年7月參加工作,現任東方明珠新媒體股份有限公司職工代表監事、人力資源中心總經理。歷任上海文廣新聞傳媒集團人力資源部薪酬績效管理、薪酬績效主管,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司人力資源部薪酬績效主管、人力資源部主任助理,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司人力資源部主任助理,東方明珠新媒體股份有限公司薪酬與績效總經理、組織與發展總經理,東方明珠新媒體股份有限公司人力資源中心副總經理。 |
魚潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2017-07-13 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 魚潔女士,中國國籍,1974年6月出生,1996年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,管理學碩士學位,二級編輯專業技術職務?,F任東方明珠新媒體股份有限公司副總裁、上海尚世影業有限公司、上海五岸傳播有限公司總經理。歷任上海有線電視臺總編室編輯、影視頻道總監助理,上海文廣新聞傳媒集團節目營銷中心編輯、宣傳主管、主任助理,上海文廣新聞傳媒集團影視劇中心副主任,上海文廣新聞傳媒集團辦公室副主任,上海炫動傳播有限公司副總經理、黨總支書記,東方明珠新媒體股份有限公司副總裁、影視制作事業群總裁、上海尚世影業有限公司總經理、上海尚世影業有限公司、上海五岸傳播有限公司總經理。 |
史支焱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-01-02 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 史支焱先生,中國國籍,1968年3月出生,1990年8月參加工作,中共黨員,研究生學歷,文學、管理學碩士學位,編輯職稱?,F任東方明珠新媒體股份有限公司高級副總裁。歷任上海有線電視臺新聞頻道、有線電視報社編輯、記者,上海有線電視臺黨政辦公室秘書科科長,上海文廣互動電視有限公司副總經理,上海文廣投資有限公司辦公室主任,上海文廣新聞傳媒集團人力資源部副主任,上海精文投資有限公司總裁助理、副總裁,上海文廣互動電視有限公司董事長、總經理,百視通網絡電視技術發展有限責任公司執行董事、總裁、東方明珠新媒體股份有限公司副總裁、渠道產品運營事業群總裁、東方明珠新媒體股份公司高級副總裁,中國廣播電視協會全國付費頻道工作委員會副會長,上海市信息家電行業協會會長,上海市有線電視行業協會副會長,上海市超高清視頻產業聯盟理事長。 |
曹志勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2020-08-10 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 曹志勇先生,中國國籍,1967年3月出生,1991年7月參加工作,中共黨員,碩士研究生學歷,工商管理碩士,經濟學碩士,律師執業資格,英國皇家特許建造管理師?,F任東方明珠新媒體股份有限公司高級副總裁、上海東方明珠房地產有限公司總經理。歷任華東政法學院教師,上海東方明珠(集團)股份有限公司總經理辦公室副主任、項目發展部經理、董事會秘書,上海東方明珠國際廣告有限公司總經理,上海東方明珠移動電視有限公司總經理,上海東方明珠(集團)股份有限公司董事、副總裁、副董事長,東方明珠安舒茨文化體育發展(上海)有限公司董事長,上海廣播電影電視發展有限公司總經理,上海精文置業(集團)有限公司總經理,上海東方明珠投資管理有限公司總經理,東方明珠新媒體股份有限公司副總裁、上海東方明珠房地產有限公司總經理。 |
盧寶豐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-01-02 |
---|
職務 | 高級副總裁 總工程師 |
---|
| 盧寶豐先生,中國國籍,1972年4月出生,1995年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,EMBA學位,教授級高級工程師?,F任東方明珠新媒體股份有限公司高級副總裁、總工程師。歷任上海有線電視臺網絡部工程師,上?;用襟w工程技術研究中心主任,上海文廣互動電視公司副總經理、總工程師,百視通新媒體股份有限公司副總裁、上海文廣科技(集團)有限公司總裁,東方明珠新媒體股份有限公司副總裁、移動傳輸事業群總裁,東方明珠新媒體股份公司高級副總裁,曾受聘國家寬帶網絡與應用工程技術研究中心技術委員會委員。 |
嵇緋緋 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-01-02 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 嵇緋緋,女,1981年出生,中共預備黨員,其經歷為:2003年畢業于四川大學法學院,本科專業為經濟法,第二專業為金融學;2003年-2010年,先后在律師事務所、中外合資公司從事律師工作及集團公司法律事務、人事行政等相關工作;2010年-2011年6月,在上海延華智能科技(集團)股份有限公司(股票代碼002178)從事集團法務經理、董秘助理、證券事務代表工作;2011年6月-2012年12月,在上海大智慧股份有限公司(股票代碼601519)擔任證券事務代表;2013年1月至今,在百視通新媒體股份有限公司工作。嵇緋緋持有上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 |
金曉明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-07-17 |
---|
職務 | 總會計師 |
---|
| 金曉明先生,中國國籍,1971年6月出生,1993年7月參加工作,共產黨員,大學本科學歷,碩士學位,會計師職稱?,F任東方明珠新媒體股份有限公司總會計師。歷任上海紡織機械總廠財務部會計、經理助理、副經理、副總會計師,上海有線電視臺財務部會計、副主任,上海文廣投資有限公司財務融資部主任,上海文廣互動電視有限公司財務總監、副總經理,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司計劃財務部副主任,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司計劃財務部副主任(主持工作)、主任,東方明珠新媒體股份有限公司總會計師。 |
俞光輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-03-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 俞光輝先生,中國國籍,1978年2月出生,上海財經大學研究生畢業,經濟學碩士,中共黨員。自2016年4月起在本公司任職,歷任戰略規劃條線副總經理、戰略與投資中心戰略規劃部總監、戰略與投資中心資產管理部總監、戰略與運營管理中心國資管理部總監?,F任東方明珠新媒體股份有限公司戰略與運營管理中心副總經理。 |
戴鐘偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2017-07-13 |
---|
職務 | 總編輯 |
---|
| 戴鐘偉先生,中國國籍,1971年2月出生,1994年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷, 藝術碩士學位?,F任東方明珠新媒體股份有限公司總編輯。歷任中國唱片上海公司影視部編輯,上海東方電視臺節目中心文藝部編導、撰稿,上海衛視編導、制片人、節目部副主任,上海東方衛視傳媒有限公司節目總監、節目中心主任,上海文廣新聞傳媒集團綜藝部特別項目部主任,上海東方衛視總策劃、項目部主任、副總監,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司總編室副主任、東方明珠新媒體股份有限公司副總編輯兼總編室主任、東方明珠新媒體股份有限公司總編輯、內容中心總經理。 |