薛濟萍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 73 | 任職日期 | 2005-11-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 薛濟萍,男,漢族,1951年生,大學學歷,高級經濟師,中共黨員,江蘇省第九屆、十屆人大代表。1971年參加工作,曾任南通市黃海建材廠黨委書記、廠長,如東縣河口鎮黨委副書記。1992年創辦南通中南特種電纜廠,帶領企業進軍光通信領域。1996年任江蘇中天光纜集團有限公司董事長、總經理。先后獲得全國五一勞動獎章、全國勞動模范等榮譽。1999年至2013年7月任江蘇中天科技股份有限公司董事長、總經理,2013年7月至今任江蘇中天科技股份有限公司董事長。 |
薛馳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2009-11-10 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 薛馳,男,1979年1月生,江蘇如東人,大學學歷。2000年畢業于上海理工大學,獲得學士學位,2012年畢業于北京大學光華管理學院,獲得碩士學位。2000年7月,就職于上海朗訊科技通信設備有限公司,任系統工程師;2004年至2005年,任南通中天江東置業有限公司副總經理;2005年至2009年,任中天科技海纜有限公司董事長兼總經理;2009年至2012年,任江蘇中天科技股份有限公司董事、副總經理,兼任中天科技光纖有限公司總經理;2012年至今,任江蘇中天科技股份有限公司董事、副總經理 |
何金良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 何金良先生:1966年出生,中國國籍,博士。1984年在武漢水利電力學院(現為武漢大學)獲學士學位,1990年在重慶大學獲碩士學位,1994年在清華大學獲博士學位,2001年提升為教授,現為清華大學電機系高電壓與絕緣技術研究所所長,博士生導師。曾在韓國電氣研究院、美國斯坦福大學作為客座教授工作。主要從事先進電能傳輸技術、信息感知及大數據、納米電介質材料及制備等領域的研究。先后入選國家杰出青年基金,教育部長江學者特聘教授,科技部973項目首席科學家,享受政府特殊津貼專家。入選美國電氣電子工程師協會會士(IEEE Fellow)、英國工程技術協會會士(IET Fellow)、國際高功率電磁會士(HPEM Fellow)、中國電機工程學會會士。榮獲國家科技進步二等獎2項,國家發明家1項,省部級科學技術獎15項,國際個人獎勵8項,包括IEEE Herman Halperin獎、IEEE技術成就獎、日本第6屆星野獎、歐洲Rudolf Heinrich Golde獎、亞太電磁兼容國際會議大會獎、亞太雷電國際會議杰出貢獻獎等,發表代表性論文500余篇,中英文著作7部,授權發明專利100余項,榮獲世界知識產權組織“最佳發明獎”。何金良教授先后擔任上海證券交易所第一屆科技創新咨詢委員會委員、全國雷電防護標委會副主任、主任,北京市電機工程學會高壓專委會主任,中國電機工程學會輸電線路專委會副主任及高電壓專委會副主任、國家環保部核安全與環境專家委員會委員、全國避雷器標準化技術委員會委員等職務。他是亞太雷電國際會議(國際組織)主席、雷電防護國際會議(國際組織)科學委員會委員。2019年6月至今任江蘇中天科技股份有限公司董事。 |
沈一春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 沈一春,男,1979年3月出生,2005年畢業于浙江大學電子科學與技術專業,博士學位。2005年7月加盟中天科技,現任中天科技精密材料有限公司總經理,中天科技通信產業集團執行總裁,中共江蘇省代表大會代表,市人大代表,市崇川區政協委員。同時還擔任全國專業標準化技術委員會委員、中國光通信協會委員、美國OSA會員、中國通信學會委員等。先后獲得“中國光通信市場勁銳人物獎”、“江蘇省科學技術進步獎二等獎”、“江蘇省高層次雙創團隊資助對象”、“江蘇省科技企業家”等榮譽稱號。 |
陸偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2013-07-03 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 陸偉,男,1974年出生,漢族,大學本科,江蘇如東人。2001年加入江蘇中天科技股份有限公司,歷任中天科技質量保證部部長、光纜辦經理、職工代表監事,中天科技控股子公司上海中天鋁線有限公司副總經理、總經理,中天科技電網事業部總經理。2013年7月至今任江蘇中天科技股份有限公司總經理。2019年6月起任江蘇中天科技股份有限公司董事。 |
謝毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2022-06-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 謝毅先生:1957年出生,工學博士,正高級工程師,享受國務院政府特殊津貼專家。原任中國信息通信研究院副院長?,F任全國電信終端產業協會(TAF)秘書長,兼任中國通信標準化協會電磁環境與安全防護技術工作委員會主席、中國通信標準化協會電信計費特設工作組主席、工業和信息化部安全生產標準化委員會主席、中國計量測試學會通信計量測試專業委員會主席、國家標準化委員會全國通信標準化技術委員會委員、工業和信息化部通信科技委員會專職常委、北京科技大學兼職教授,博士研究生導師。 |
沈潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-06-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 沈潔女士:1976年出生,高級會計師。1999年9月至2003年7月任南通龍騰機械有限責任公司財務部經理,2003年8月至今任南通新江海聯合會計師事務所副所長。沈潔同志具備豐富的企業財務工作和審計工作經驗,中國注冊會計師協會資深會員,同時擁有注冊會計師、績效評價師、AAIA(國際會計師)、財務總監、司法鑒定人等多項執業資格,已入選江蘇省政府采購專家庫,江蘇省高新技術企業認定財務專家,江蘇省注冊會計師協會檢查專家庫,南通市注冊會計師協會自律委員會委員,南通市科技局、市財政局、市工信局等部門財務專家庫,江蘇省注冊會計師江蘇省資產評估行業高端人才培養項目一期班學員(已畢業),執業期間多次獲南通注冊會計師行業先進工作者等各級部門的表彰,獲得南通市經濟技術開發區審計局優秀社會審計人員等榮譽,先后在《納稅》、《財會學習》、《上海注冊會計師》等專業期刊上發表專業文章,參與了江蘇省注冊會計師行業發展課題《注冊會計師行業人才隊伍建設與培養使用機制研究》的研究。作為江蘇省注冊會計師行業協會第四次、第五次會員代表大會代表和省注冊會計師行業首期高端班學員,2020年度-2021年度期間,多次在江蘇省注冊會計師行業組織的網絡業務答疑活動中擔任答疑專家工作,為全省注冊會計師提供服務,因熱心行業和班級工作,被評為江蘇省注冊會計師協會高端人才一期班優秀班委。 |
鄭杭斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄭杭斌,男,1970年1月出生,法學博士,現受聘擔任南京大學校友總會監事、南京大學公共政策研究院研究員;江蘇省律師協會港澳臺和外事工作委員會主任;兼任江蘇省融資租賃行業協會副會長兼秘書長、江蘇省政府投資基金專家委員會委員、江蘇銀監局法律專家委員會委員、江蘇省外商投資企業協會監事、南京審計大學兼職教授等職務。鄭杭斌于1999年起在江蘇省商務廳(原外經貿委)工作,二十多年來先后供職于政府機關、企事業單位、律師事務所、行業協會、高等院校等單位;憑借法律、管理、經濟三個專業的復合型知識面和在政府機關、企事業單位的豐富工作閱歷,成功參與數百個外商投資項目及100多個政府和社會資本合作(PPP)項目的專業咨詢服務;為眾多融資租賃公司和江蘇數十家開發園區提供專項或綜合服務。參與過數以百計的境內外項目談判和重大糾紛案件處理,涉及金額超千億元人民幣。是目前江蘇省內涉外法律、PPP項目、融資租賃、政府投資基金及企事業單位管理咨詢等專業領域集理論研究與實務相結合的資深人士 |
吳大衛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 71 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳大衛,1953年7月出生,EMBA,研究員級高級工程師。吳先生曾先后任華能上海石洞口第二電廠副廠長,華能國際電力開發公司上海分公司副經理主持工作,華能上海石洞口第二電廠廠長,華能國際電力股份有限公司副總經理、黨組成員、董事,華能威海電廠、辛店電廠、日照電廠、新華電廠董事長,上海時代航運有限公司黨委書記、董事,中國華能集團公司副總工程師兼集團公司華東分公司總經理、黨組書記,華能國際電力開發公司總經理、主持黨組工作的黨組副書記,中國華能集團公司總經濟師,華能上海燃機發電有限公司董事長、華能國際電力開發公司董事。吳先生具有20多年企業管理經驗,及豐富的上市公司治理經驗,先后就讀中歐國際工商學院、長江商學院,并取得高級管理人員工商管理碩士學位。吳先生目前擔任創業板金利華電氣股份有限公司和上交所中遠海運控股股份有限公司獨立董事。 |
薛如根 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2009-11-10 |
---|
職務 | 監事 監事長 |
---|
| 薛如根,男,1957年10月生,中共黨員,高級經濟師,大專學歷。1975年-1980年任河口磚瓦廠輪窯車間主任,1981年-1983年任如東縣第二建材廠制磚車間主任,1984年-1986年任南通市黃海建材廠基建科科長,1987年-1990年任如東縣興福襪廠廠長,1991年-1992年任南通中南特種電纜廠基建科科長,1993年-1998年任如東縣中天投資有限公司投資經理,1999年-2002年兼任中天科技第一屆監事會主席,1998年-2011年任如東縣中天投資有限公司副總經理,2009年至今任江蘇中天科技股份有限公司監事。 |
林峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 林峰,男,1979年2月出生,大學本科。2002年加入中天科技,歷任中天科技公關部副部長、部長、企劃部部長、項目辦總經理、科技發展部總監,2015年10月至今兼任江蘇省生產力促進協會理事、南通市企業聯合會秘書長、南通市企業家協會秘書長。 |
劉志忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-06-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉志忠:1977年生,中共黨員,研究生學歷,高級工程師,2001年7月加盟中天科技,現任中天科技通信產業集團副總裁,南通市崇川區人大代表,江蘇省第六期“333高層次人才培養工程”第三層次培養對象。劉志忠同志先后獲得江蘇省科技企業家、南通市勞動模范、南通市十佳創業帶頭人、南通市五一勞動獎章、南通市新長征突擊手等多項榮譽,承擔了國家工信部特種光纖智能制造新模式應用項目、江蘇省新一代通信光纖智能工廠項目、江蘇省戰略性新興產業專項、江蘇省科技成果轉化項目、江蘇省知識產權戰略推進計劃等數項省部級項目 |
曲直 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2008-07-22 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 曲直,男,1975年9月生,遼寧大連人,大學學歷。1999年畢業于沈陽農業大學國際貿易與經濟專業。1999年9月至2002年5月,任職于大連同盛實業總公司(原大連糧油進出口集團公司)。2002年6月加入江蘇中天科技股份有限公司,歷任中天科技海外事業部業務經理,中天科技海外事業部總經理?,F任江蘇中天科技股份有限公司副總經理、中天世貿有限公司總經理。 |
肖方印 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 肖方印,男,1980年生,籍貫安徽貴池。2003年8月畢業于南京大學電子信息科學與技術專業,獲理學學士學位,2003年加入中天科技,2003年至2007年就職于電網事業部,歷任銷售經理、區域經理;2008年至2018年就職于專網事業部,歷任石油石化系統品牌經理、副總經理、常務副總經理、總經理。2019年任中天科技海洋產業集團總裁。 |
滕儀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2019-06-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 滕儀,男,1962年7月生,大專,中共黨員,工程師。1979年12月至1996年國營九二五廠工作。歷任全面質量管理辦公室副主任、檢驗科科長、生產科科長,1996年至1998年常州常林股份有限公司實習調度,1998年至2004年常州電線電纜廠副廠長,2004年至今中天科技:歷任駐京商務代表、電網事業部副總經理、電網事業部總經理、電力產業集團副總裁。 |
楊棟云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2011-03-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 楊棟云,女,1981年出生,大學學歷。2001年加入中天科技集團,2002年12月份至公司證券部工作。2003年參加上海證券交易所第二十二期董秘培訓班學習,并取得董事會秘書資格證書。2003年1月至2011年3月任江蘇中天科技股份有限公司證券事務代表,2011年3月至今任中天科技董事會秘書。 |
高洪時 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2010-12-22 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 高洪時,男,1965年4月生,中共黨員,大學學歷,高級會計師。1985年參加工作,歷任南通熱處理廠財務部部長、南通交通機械有限公司財務部部長,南通悅利機械塑膠制品有限公司財務部部長。2002年4月加入江蘇中天科技股份有限公司,任中天科技光纖有限公司財務部部長、江蘇中天科技股份有限公司財務副總監。2011年3月至今任江蘇中天科技股份有限公司財務總監。 |
曹李博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2014-12-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| |
謝書鴻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2009-11-10 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 謝書鴻,男,1970年8月生,研究員級高級工程師,碩士學位。1994年畢業于東北大學,2004年獲得上海財經大學MBA學位。1994年8月至1999年3月任上海電纜研究所研究人員;1999年3月至2003年2月任上海電纜研究所賽克力光電纜公司總經理助理;2003年2月至2008年12月任中天日立光纜有限公司副總經理、總工程師。2009年至今任江蘇中天科技股份有限公司總工程師、海纜研究所所長。研究方向為特高壓及智能電網、智慧海洋用特種光纜、特種導線、海底光電纜等領域的產品技術開發、設計、試驗、生產和應用。主持、參與多項國家863計劃、國家重點研發計劃、省部級重點項目研究和應用。 如國家863計劃“深海通用技術與產品研制(I期)” 主題項目和“海底觀測網試驗系統”重大項目,863計劃課題課題“深海ROV、拖體等設備用鎧裝纜技術”、 863計劃課題“深海光電復合纜與濕插拔接口技術研發”、863計劃課題“高溫超導限流技術及裝置研發”課題、國家重點研發計劃“電力光纖到戶關鍵技術研究與示范”項目、“全海深ROV非金屬鎧裝臍帶纜關鍵技術研究和試驗”、江蘇省科技支撐計劃項目“220kV冷絕緣高溫超導電纜關鍵技術的研究和開發”等。 謝書鴻為中國通信學會第九屆通信線路委員會副主任委員、中國電機工程學會輸電線路專委會第六屆委員會副主任委員,中國電器工業協會電線電纜分會第一屆導體及線材專家委員會副主任委員,中國電工技術學會第七屆電線電纜專委會委員,中國電機工程學會高電壓專委會電纜學組成員,中國電機工程學會電力通信專委會通信接入網學組成員,全國通信電纜及光纜專家委員會委員,全國電線電纜標準化技術委員會(SAC/TC 213)委員,全國裸電線標準化技術委員會(SAC/TC422)委員,全國架空線路標準化技術委員會線路運行分技術委員(SAC/TC 202/SC1),中國電機工程學會(CSEE)標準委員會委員,中國電機工程學會(CSEE)高級會員,“十二五”863計劃海洋技術領域深海通用技術與產品研制(I期)主題項目首席專家,國家科學技術獎勵評審專家。獲得2012年度江蘇省有突出貢獻的中青年專家,2012年南通市第二屆杰出專業技術人才稱號,2010年南通市科技興市功臣榮譽稱號,2009年南通市第七批專業技術拔尖人才稱號。 先后獲得上海市科技進步二等獎2項,江蘇省科技進步三等獎3項,北京市科技進步三等獎1項,中國有色金屬工業科學技術一等獎1項,中國機械工業科技進步二等獎2項,中國電力科學技術二等獎1項,江蘇省機械工業科學技術進步獎一等獎1項,中國通信標準化協會科學技術二等獎1項。南通市科技進步特等獎1項等。還獲得幾十項國家發明專利和實用新型專利。在國內外重點學術刊物以及學術會議上發表了60余篇學術和管理論文。 |