張學工 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-10-18 |
---|
職務 | 總經理 董事 董事長 |
---|
| 張學工先生:1970年出生,中共黨員,中國國籍,清華大學化學系碩士研究生畢業,中歐國際工商管理學院EMBA。1995年加入中化,曾任中國中化集團公司人力資源部科長、中國中化集團公司總裁辦公室主任、中化國際(控股)股份有限公司副總經理兼物流事業總部總經理、中國中化集團公司總經理助理兼中國種子集團有限公司總經理、中國中化集團戰略執行部總監、中國中化控股有限責任公司戰略執行部總監,兼任中化資本有限公司監事會主席,報告期內曾任本公司監事會主席?,F任本公司黨委書記、董事、總經理。 |
王鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-08-02 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王鋒先生:1965年9月出生,中共黨員,工商管理碩士,教授級高級工程師,享受國家政府特殊津貼,第十二屆全國人大代表。曾任中國化工橡膠有限公司執行董事、黨委書記,Prometeon Tyre Group S.r.l.首席整合管理官、董事長,風神股份黨委書記、董事長、總經理等;現任中國中化咨詢中心籌備組副組長。 |
揭玉斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-06-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 揭玉斌先生:1969年9月出生,漢族,中共黨員,北京大學化學系化學專業畢業。先后任中國化工信息中心專利處處長、文獻處處長,中國化工信息中心副主任,中國化工信息中心有限公司執行董事、黨委書記、總經理?,F任中國中化控股有限責任公司戰略與投資部副總監。 |
劉興 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-06-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉興先生:1977年1月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學歷。曾任中化石油有限公司人力資源部組織發展主管,中化興中石油轉運(舟山)有限公司人力資源及科技工作負責人,中化石油有限公司招聘經理,中化石油山西有限公司總經理助理,中國中化集團公司人力資源部關鍵崗位管理部副經理、人力資源部關鍵崗位管理部總經理、人力資源部副總監?,F任中國中化控股有限責任公司人力資源部副總監,中化集團財務有限責任公司董事。 |
蔣惟明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2023-05-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣惟明先生:1956年出生,丹麥國籍,畢業于丹麥皇家獸醫與農業大學,獲理學碩士和博士學位。1986年至1991年服務于丹布魯工程公司(Danbrew),任中國部技術經理。1991年加入諾維信公司(Novozymes),曾先后擔任中國區銷售總監和總經理,集團副總裁及中國區總裁。2006年8月加入世界知名生物技術和材料技術公司帝斯曼(DSM)任公司高級副總裁負責亞洲戰略項目,并于2007年4月出任中國總裁。在擔任帝斯曼中國總裁期間,積極推動帝斯曼在中國的戰略,不僅致力于現有業務的擴展,同時也在材料,健康和食品領域內開拓更為廣泛的業務。2020年7月卸任帝斯曼中國總裁,但仍繼續服務帝斯曼,目前擔任全球聯合首席執行官特別顧問。 |
錢明星 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-05-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 錢明星先生:1963年4月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,教授,博士學歷,現任北京大學法學院教授、博士生導師,專業為民商法學。自1986年8月至今至歷任北京大學法律系助教、講師、法學院副教授、教授?,F為中國民法學會副會長,北京市民法學會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京仲裁委員會、華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。于2008年8月參加上海證券交易所、上海國家會計學院舉辦的第八期獨立董事資格培訓,并取得上市公司獨立董事資格證書。 |
程鳳朝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 程鳳朝先生:1959年6月出生,中共黨員,中國國籍,湖南大學管理科學與工程博士畢業,博士研究生學位,研究員、注冊會計師。諳熟會計、審計、評估、金融、證券,具有豐富的企業管理和資本市場經驗。曾任中央匯金公司外派工商銀行董事及外派農業銀行董事?,F任中國財險、五礦資本等上市公司獨立董事、中關村國睿金融與產業發展研究會會長、湖南大學博士生導師、中國社會科學院特聘教授以及光大證券、華融公司外部監事,本公司獨立董事。 |
陳愛華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-11-03 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 陳愛華女士:1972年1月出生,中國共產黨黨員,中國國籍,北京化工大學高分子材料專業大學本科畢業。1994年加入中化,曾任中國中化集團公司風險管理部客戶信用管理部副經理、風險管理部流程質量認證部經理、風險管理部綜合管理部經理,中國中化集團公司風險管理部副總經理、審計稽核部副總經理、審計合規部副總監,中國中化集團有限公司審計合規部總監、黨組巡視辦主任?,F任中國中化控股有限責任公司審計部總監,本公司監事會主席。 |
孟寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-01-09 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孟寧先生:1977年1月出生,中共黨員,中國國籍,畢業于石家莊鐵道學院財務會計系會計學專業、財政部財政科學研究所MPACC會計學專業碩士。2004年加入中化,曾任中國中化集團公司審計稽核部培訓分部經理、中化化肥有限公司紀檢監察室主任兼審計稽查部總經理、中國中化集團有限公司審計合規部副總監兼審計合規部審計部總經理、中國中化集團有限公司審計合規部副總監?,F任中國中化控股有限責任公司審計部副總監,本公司監事。 |
莊嚴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-01-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 莊嚴女士:1974年出生,中國國籍,上海交通大學科技英語系大專畢業。曾任長城證券有限責任公司駐上海證券交易所場內交易代表、負責公司B股交易及清算工作。2004年加入中化國際,一直在公司董事會辦公室從事董事會行政管理及證券事務相關實操工作?,F任本公司董事會辦公室法人治理經理、公司工會經費審查委員會委員。 |
陳洪波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-01-09 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳洪波先生:1973年9月出生,中國國籍,天津大學精細化工專業本科畢業,清華大學MBA。曾在化工部、國家石化局、石油和化學工業規劃院工作。2005年加入中國化工集團有限公司,歷任中國化工農化總公司總經理助理、首席戰略官、紀委書記、黨委書記、董事長,先正達集團董事會秘書等職務。 |
董建華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-02-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 董建華先生:1967年出生,中央財經大學外國財務會計專門化專業本科畢業,北京大學EMBA。1989年加入中化,曾任中化進出口總公司財會處職員、中化(加拿大)加豪有限公司財會部經理、中化進出口總公司會計部經理,中化山東進出口集團公司總經理,中國中化集團公司風險管理部總經理,中化江蘇有限公司總經理、黨委書記等職務?,F任中化國際(控股)股份有限公司黨委委員,兼任中化健康產業發展有限公司執行董事、黨委書記。 |
周穎華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-12-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 周穎華 男,1968年出生,上?;?茖W校有機化工專業大專畢業,南京大學EMBA。曾任揚農集團生產部調度員、調度長、副主任、主任,總經理助理,江蘇瑞盛公司總經理,揚農集團總經理等職務?,F任中化國際副總經理兼任揚農集團總經理。 |
方國鈺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-12-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 方國鈺先生:1971年出生,中共黨員,東北大學熱能工程專業本科畢業。曾在天鋼集團高速線材廠,天津殼牌化工有限公司、摩托羅拉(中國)電子有限公司、香港品質保證局、德爾福派克電氣系統有限公司(中國區)等單位工作。2005年加入中化國際,歷任本公司安全環保部總經理、質量與健康安全環??偛靠偨浝?、公司總經理助理兼HSE總監。 |
柯希霆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2016-05-17 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 柯希霆 男,1977年出生,廈門大學國際金融專業大學本科畢業,復旦大學MBA。曾任中化黑龍江進出口公司財務部業務一部職員,中化進出口總公司人力資源部職員,總裁辦公室職員,中化國際貿易有限公司投資部職員、經理辦公室副主任,中化國際化工事業總部商務經理、總經理辦公室主任、臺灣代表處首席代表、投資管理部總經理、天然膠事業總部副總經理、海南中化橡膠有限公司總經理、生產運營管理部總經理等職務?,F任本公司董事會秘書。 |
蘭海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-10-27 |
---|
職務 | 首席財務官 |
---|
| 蘭海先生:1973年出生,中共黨員,上海財經大學國際金融專業本科畢業,北京大學MBA。曾在中國中化集團公司、中化石油有限公司等單位工作,歷任中國中化集團公司分析評價部副總經理(主持工作)、中化石油有限公司財務總監、副總經理、中化石油銷售有限公司副總經理、黨委委員。2018年12月加入中化國際,擔任本公司黨委委員、紀委書記。 |
王新影 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2016-05-17 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王新影,女,漢族,1978年3月出生,中共黨員。1999年7月上海金融高等??茖W校 國際會計專業??飘厴I,2008年5月上海海事大學 (成人教育)會計專業本科畢業。2001年8月加入公司,歷任公司稅務專員、稅務經理、會計稅務部副總經理、財務總部稅務部總經理、公司財務管理部副總經理。2016年4月任公司董事會辦公室主任至今。 |