王富海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王富海先生:1963年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,教授級高級工程師、國家注冊城市規劃師、深圳市工程勘察設計大師、深圳市地方級領軍人才、國務院特殊津貼專家。1985年7月至1991年1月,任中國城市規劃設計研究院設計師;1991年2月至2007年12月,歷任深圳市城市規劃設計研究院主任規劃師、副總規劃師、副院長、總規劃師、院長;2007年12月至2008年4月,任深圳市城市規劃設計研究院有限公司執行董事、總經理;2008年7月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司董事長、總經理、首席規劃師;2010年5月至2019年2月,任北京遠策信息咨詢有限公司董事長;2005年6月,被聘為中國城市規劃學會學術工作委員會副主任委員,任期5年,連任三屆;2016年7月,被聘為中國城市規劃學會常務理事,任期5年;2019年12月,被聘為住房和城鄉建設部城市設計專家委員會委員,任期5年,2022年3月連續當選,任期5年;2022年7月,被聘為深圳市城市規劃委員會委員,任期5年;2016年7月至今,任深圳市蕾奧企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2022年7月至今,任蕾奧無限未來城市(重慶)智能技術有限公司董事長;2016年10月至今,任公司董事長、首席規劃師。 |
陳宏軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 副董事長 董事 |
---|
| 陳宏軍先生:1968年12月出生,土家族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師;1990年7月至1994年11月,任江蘇省城鄉規劃設計研究院規劃師;1994年12月至2007年12月,歷任深圳市城市規劃設計研究院研究所所長、院長助理;2006年3月至2019年10月,任深圳市瑞業天成投資有限公司監事;2007年12月至2008年7月,任深圳市城市規劃設計研究院有限公司總經理助理;2008年8月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司副董事長;2015年12月至2017年7月,任深圳市蕾奧景觀規劃設計有限公司執行董事;2022年2月至今,任深圳市蕾奧投資控股有限公司執行董事;2022年7月至今,任深圳市高新投蕾奧私募股權投資基金管理有限公司董事;2016年10月至今,任公司副董事長。 |
錢征寒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 錢征寒先生:1977年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,高級工程師。2003年8月至2007年12月,任深圳市城市規劃設計研究院規劃師;2007年12月至2008年7月,任深圳市城市規劃設計研究院有限公司項目主任;2008年8月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司研究總監;2016年10月至2017年3月,任公司董事、技術管理與研發中心經理;2017年3月至今,任公司董事、副總經理、創新與研發中心經理。 |
張震宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-08-24 |
---|
職務 | 常務副總經理 董事 |
---|
| 張震宇先生:1975年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師、國家注冊城市規劃師。2003年7月至2007年12月,歷任深圳市城市規劃設計研究院助理設計師、設計師、主任設計師;2007年12月至2008年7月任深圳市城市規劃設計研究院有限公司主任設計師;2008年8月至2016年9月,歷任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司主任設計師、副總規劃師、總規劃師、副總經理;2016年10月至2021年8月,任公司副總經理、南京分公司負責人、規劃二部經理;2022年8月至今,任深圳市蕾奧建筑設計咨詢有限公司執行董事;2021年8月至今,任公司常務副總經理。 |
朱旭輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 朱旭輝先生:1969年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,教授級高級工程師、國家注冊城市規劃師、廣東省工程勘察設計大師。1993年4月至1995年7月,任深圳市南山區建筑設計院設計師;1995年8月至2007年12月,任深圳市城市規劃設計研究院二所所長;2007年12月至2008年7月,任深圳市城市規劃設計研究院有限公司二所所長;2008年8月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司董事;2017年5月至今,任深圳市蕾奧城市更新顧問有限公司執行董事、總經理;2021年7月至今,任深圳市云輝文化發展有限公司執行董事、總經理;2016年10月至今,任公司董事、總經理。 |
金鋮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 董事 董事會秘書 財務總監 副總經理 |
---|
| 金鋮先生:1967年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師、注冊會計師。1986年8月至1997年9月,歷任江西省糧食學校辦公室副主任、財務科副科長;1997年10月至1997年11月,任深圳鵬城會計師事務所審計部注冊會計師;1997年12月至2007年12月,歷任深圳市城市規劃設計研究院財務主管、財務主任;2007年12月至2008年7月,任深圳市城市規劃設計研究院有限公司經營室副主任(主任級);2008年8月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司董事、財務總監;2016年10月至2017年3月,任公司董事、財務總監;2017年3月至2021年8月,任公司董事、財務總監、董事會秘書;2022年3月至今,任珠海橫琴和衷至信投資合伙企業(普通合伙)執行事務合伙人;2022年7月至今,任深圳市高新投蕾奧私募股權投資基金管理有限公司董事;2021年8月至今,任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。 |
高中明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-10-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 高中明先生:1964年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,律師。1986年7月至1991年1月,任江蘇省司法廳副科長;1991年1月至1992年3月,任江蘇省響水縣司法局副局長;1992年3月至1993年3月,任江蘇省司法廳副科長;1993年4月至1996年6月,任深圳機場候機樓有限公司辦公室主任;1996年7月至今,任廣東萬乘律師事務所主任;2022年10月至今,任公司獨立董事。 |
張宇星 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-10-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張宇星先生:1968年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,建筑設計高級工程師(教授級)、國家一級注冊建筑師。1995年9月至2004年9月,任深圳市規劃國土局科員;2004年9月至2009年9月,任深圳市規劃局辦公室副主任;2009年9月至2016年9月,任深圳市規劃和國土資源委員會處長/副總規劃師;2016年9月至2018年9月,任深圳市羅湖區政協副主席;2018年9月至今,任深圳大學建筑與城市規劃學院研究員;2022年10月至今,任公司獨立董事。 |
薛建中 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-10-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 薛建中先生:1963年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,注冊會計師。1983年8月至1984年12月,任河南省唐河縣稅務局稽查員;1985年1月至1994年10月,歷任河南省唐河縣審計局副股長、審計師事務所所長;1994年11月至2005年7月,任深圳市永明會計師事務所有限公司合伙人、副所長;2003年5月至2009年8月,任健康元藥業集團股份有限公司獨立董事;2013年10月至2019年9月,任深圳科瑞技術股份有限公司獨立董事;2019年10月至今,任公司獨立董事。目前兼任深圳市真中實業發展有限公司總經理、執行董事,深圳市長城會計師事務所有限公司合伙人、總經理、董事長,深圳市永道稅務師事務所有限公司董事,深圳市注冊會計師協會理事,深圳市創益通技術股份有限公司獨立董事。 |
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-10-10 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| ?;鄱髋?1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。1994年8月至1999年1月,歷任蘭州大學地理系經濟地理與城鄉規劃專業副教授、碩士研究生導師、人文地理教研室主任、副系主任;1999年1月至2008年5月,歷任深圳市城市規劃設計研究院主任工程師、院副總規劃師、規劃研究所所長,注冊規劃師、教授級高級規劃師;2008年6月至2010年10月,任深圳市城市規劃發展研究中心專職副總規劃師,教授級高級規劃師;2010年11月至2018年3月,任深圳大學建筑與城市規劃學院教授;2018年6月至今,任公司總規劃師。 |
---|
王卓娃 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王卓娃女士:1980年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年8月至2007年12月,任深圳市城市規劃設計研究院設計師;2007年12月至2008年7月任深圳市城市規劃設計研究院有限公司設計師;2008年8月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司主任設計師;2016年10月至今,任公司監事、詳細規劃部副經理。 |
郁金燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2017-06-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 郁金燕女士:1978年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2015年4月至2016年9月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司商務代表;2016年10月至2017年6月,任公司商務代表;2017年6月至2018年9月,任公司市場部商務代表、職工代表監事;2022年8月至今,任深圳市蕾奧建筑設計咨詢有限公司監事;2018年9月至今,任公司市場部副經理、職工代表監事。 |
蔣峻濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2016-09-30 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蔣峻濤先生:1973年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,高級工程師,國家注冊城市規劃師。1999年3月至2008年8月,歷任深圳市城市規劃設計研究院三所助理規劃師、規劃師、主任規劃師;2008年8月至2016年10月,任深圳市蕾奧城市規劃設計咨詢有限公司副總經理、規劃一部經理、北京分公司經理;2016年10月至2022年1月,任公司副總經理、顧問咨詢事業部經理;2022年1月至今,任公司副總經理;2022年2月至今,任深圳市蕾奧投資控股有限公司總經理;2022年3月至今,任廣東天倫蕾奧智慧運營管理有限公司董事;2022年7月至今,任蕾奧無限未來城市(重慶)智能技術有限公司董事、總經理;2022年8月至今,任寧波前灣新區蕾奧規劃設計有限公司董事。 |