聶波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 首席產品官 |
---|
| 聶波先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年畢業于中南大學,1990年至2008年就職于湖南有色地質勘查局,2009年任職于力合科技,先后任副總經理、總經理。曾任力合科技(湖南)股份有限公司副董事長、總經理。 |
鄒雄偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2017-11-19 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 鄒雄偉先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,高級工程師。2003年至今任職于力合科技,先后擔任研發中心研發工程師、研發中心經理、副總經理?,F任力合科技董事、副總經理。 |
文立群 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 董事 副董事長 總經理 |
---|
| 文立群先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。畢業于華中師范大學,2008年至今任職于力合科技,先后任研發工程師、研發中心副經理、總經理助理?,F任力合科技董事、副總經理。 |
張廣勝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 名譽董事長 |
---|
| 張廣勝先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年畢業于中南大學地質勘探專業。1994年至1996年在中南大學工商管理碩士班進修。1990年至1997年先后任職于遼寧丹東有色103隊、廣陵(中國)電子武漢分公司、湖南知音電話公司、湖南郵電工業總公司,1997年創辦湖南力合科技發展有限公司,歷任公司董事長、總經理?,F任力合科技董事長。張廣勝先生兼任中國環保產業協會常務理事、湖南省環保產業協會副會長。張廣勝先生因“填埋場地下水污染系統防控與強化修復關鍵技術及應用”項目于2017年12月榮獲國務院頒發的“國家科學技術進步獎二等獎”。張廣勝先生于2018年4月被中共長沙市委認定為長沙市首批國家級領軍人才。 |
侯亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2017-11-19 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 侯亮先生:1983年出生,九三學社,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級經濟師、高級工程師、審計師,畢業于中南大學,中南大學碩士專業學位研究生校外兼職導師。2005年至今,就職于力合科技,歷任售前工程師、區域經理、總經理助理、董事會秘書、副總經理?,F任力合科技董事、副總經理兼董事會秘書。 |
賀軍華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 賀軍華先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于湖南工業大學。2007年至今任職于力合科技(湖南)股份有限公司,歷任銷售經理?,F任力合科技(湖南)股份有限公司江蘇、江西區域總經理。 |
馬虹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 馬虹先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于香港都會大學,于2007年加入力合科技(湖南)股份有限公司,先后任職運維工程師、銷售工程師,區域經理,現任力合科技四川區域總經理。 |
熊永生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-01-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 熊永生先生:1987年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2016年至今就職于三峽資本控股有限責任公司,先后任財務部經理、高級經理、投資業務部高級投資經理,現任投資業務部副總經理?,F任力合科技董事。目前同時擔任福建納川管材科技股份有限公司董事、長峽巨人新能源(海南)有限公司財務負責人。 |
蔣星睿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣星睿先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,2013年畢業于美國特拉華大學(University of Delaware)。2013年至2014年,任Highmark Inc.(美國)軟件開發工程師;2015年至2017年,任北京三快在線科技有限公司高級研發工程師;2020年至2022年1月任湖南芙蓉云通信息科技有限公司云計算業務總監;2014年至2023年5月任重慶恒山物資有限公司副總經理,2018年至今任重慶今江科技有限公司執行董事兼總經理;2019年至2022年任重慶金碼建設工程有限公司執行董事兼總經理;2022年至今就職于湖南湘科浩宇科技有限公司。2020年10月至今任力合科技獨立董事。 |
賀勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 賀勇先生:1976年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。2012年至今在湖南工商大學任教,會計學副教授?,F同時擔任湖南惠同新材料股份有限公司獨立董事。 |
陳志平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2023-11-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳志平先生:1957年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年-2019年任職于湖南省機械設備進出口公司,先后擔任辦公室主任、總經理助理、黨委副書記兼副總經理;2020年-2023年,就職于湖南省機械工程學會,擔任常務理事兼常務(駐會)副秘書長。 |
鄒慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 鄒慧女士:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年10月至今任職于力合科技,曾任職于綜合辦、行政部,2011年12月至2023年3月兼任邵東豐銘企業管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人?,F任力合科技監事會主席。 |
李安強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-09-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李安強先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年至今任職于力合科技,先后任運營工程師,運營部經理、采購部經理?,F任力合科技監事、物資部經理。 |
周志鋼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2017-11-19 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 周志鋼先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于中南大學。2016年9月當選為長沙市第十三次黨代會代表;2018年4月當選為長沙市工會第二十次代表大會代表。2023年榮獲全國無償獻血奉獻獎。2000年至今任職于力合科技,2011年9月至今任職工代表監事。 |
郭珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2019-11-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郭珍:中國國籍,無境外永久居留權,女,1987年出生,碩士研究生學歷。畢業于華南理工大學,2007至今就職于力合科技,歷任區域經理、總經理助理?,F任力合科技副總經理。 |
蒙良慶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-09-24 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蒙良慶,男,中國國籍,無境外永久居留權,1984年出生,本科學歷,高級工程師。2012年3月至今任職于力合科技,先后任研發工程師、產品經理、研發中心副總經理、監事。 |
張輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-04-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張輝先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于湖南大學,高級工程師。2009年12月至今任職于力合科技,先后任化學分析工程師、市場部區域經理,現任研發中心副總經理。 |
周來賓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-04-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 周來賓先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,畢業于湖南大學。2004年7月至今任職于力合科技,先后任區域經理、大區總監,現任總經理助理。 |
易小燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-11-19 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 易小燕:中國國籍,無境外永久居留權,女,1976年生,本科學歷,畢業于中南大學。1996年至2004年先后就職于湖南萬盛廣告有限公司、湖南華路建設有限公司、湖南湘雅金膽股份有限公司,擔任會計職務;2004年至今任職于力合科技,歷任會計、財務經理?,F任公司財務總監。 |
廖蕓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 廖蕓:中國國籍,無境外永久居留權,女,1992年出生,本科學歷。2014年7月至今就職于力合科技,現任證券事務代表。 |