陳喆 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2012-05-27 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陳喆女士:1963年出生,撒拉族,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1985年至1989年,于青海省統計局經濟統計處任職;1989年至1997年,歷任中國銀行甘肅省分行人事處科員、副科長;1997年至2003年,歷任中國銀行廣東省珠海灣仔支行副行長、行長;2005年創立本公司,任執行董事;2012年5月至2024年1月任公司總經理,2012年5月起任公司董事長。 |
馬德桃 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2020-06-29 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 馬德桃先生:1969年出生,中國國籍,無永久境外居留權,MBA工商管理碩士。曾就職于珠海雙喜電器有限公司,擔任常務副總經理。2014年4月加入公司,負責公司客戶服務、生產、質量、供應鏈等部門的統籌領導工作;2020年6月起任公司董事,2024年1月起任公司總經理。 |
孫玉玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-01-21 |
---|
職務 | 財務總監 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 孫玉玲女士:1972年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,中級會計師。2000年至2007年,任西門子表計(珠海)有限公司會計主管;2007年至2012年,任珠海飛利浦有限公司財務經理;2012年至2018年,任珠海魅族有限公司財務總監;2018年10月加入公司,2019年1月起任公司財務總監,2019年4月起任公司董事會秘書,2024年1月起任公司副總經理。 |
黃英海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-12-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃英海先生:1977年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任廣東玉成律師事務所律師助理,廣東秉德律師事務所實習律師、律師,中共珠海市市委辦公室科員、副主任科員,珠海市盛輝房地產開發有限公司項目拓展部副經理,橫琴金融投資集團有限公司高級法務經理?,F任北京觀韜中茂(廣州)律師事務所律師、廣州中海達衛星導航技術股份有限公司獨立董事,兼任珠海國際仲裁院仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員。2022年12月起任公司獨立董事。 |
田聯房 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-02-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 田聯房先生:1968年出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,工學博士。1997年10月,于哈爾濱工業大學獲得博士學位;1997年至2000年,華南理工大學電子信息學院博士后;2000年至2001年,美國University of Californian at Riverside訪問學者;2001年至2004年美國University of Pittsburgh訪問學者;2004年至今在華南理工大學任教,教育部“新世紀優秀人才”,教育部“自主系統與網絡控制”重點實驗室副主任,華南理工大學興華人才工程學術團隊“模式識別與智能系統”團隊負責人。2019年2月起任公司獨立董事。 |
楊國梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-12-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊國梅女士:1972年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師。曾任馬鞍山市鋼鐵設計研究院進出口公司外銷員、大西洋銀行珠海分行業務員、珠海中拓正泰會計師事務所高級經理?,F任斯丹達(珠海)電子配件有限公司代理總經理、珠海市智迪科技股份有限公司獨立董事。2022年12月起任公司獨立董事。 |
何鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2012-05-27 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 何鋒先生:1977年出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1997年至2002年,于中國人民解放軍某部服役;2003年至2005年,任珠海外經貿專修學院遠程教育處副處長;2005年加入本公司,歷任產品供應部經理、卡封供應鏈部副總監;2012年5月起任公司監事,2014年6月起任公司監事會主席。 |
陳家賢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2014-05-26 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳家賢先生:1975年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。具有多年電力安全和金融安全領域從業經驗以及鎖類結構研發經驗,先后就職于珠海金電電源工業有限公司、長園共創電力安全技術股份有限公司、珠海優特電力科技股份有限公司任結構工程師;2010年加入公司,歷任研發中心高級結構工程師、高級測試工程師;2014年5月起任公司監事。 |
張浩然 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2022-03-01 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張浩然女士:1995年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018年加入公司,任人資行政部人事專員;2022年3月起任公司職工代表監事。 |
李佳星 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2021-12-10 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李佳星先生,中國國籍,無永久境外居留權,1993年出生,本科學歷。曾就職于珠海盛世欣興格力貿易有限公司市場推廣部、廣東溢多利生物科技股份有限公司證券部、廣東兆邦智能科技股份有限公司董秘辦。2021年6月加入公司,任證券事務主管,已取得《董事會秘書資格證書》。 |