郭頌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2015-09-27 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| GUO SONG,男,1965年出生,新加坡國籍,華中科技大學信息工程專業工學學士、新加坡國立大學電子工程系碩士。深圳市“孔雀計劃”海外高層次人才,被評為2013年度中國物流技術裝備行業創新人物;2011年至今任公司控股股東香港優博訊科技控股集團有限公司唯一董事;2016年至今任寰泰發展有限公司董事,深圳市博通思創咨詢有限公司董事長、總經理;2017年至今任宏泰實業有限公司董事,博遠企業有限公司董事,深圳市博通智能科技有限公司董事長、總經理;2006年至今任職于本公司,現任公司董事長、總經理。 |
劉丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2015-09-27 |
---|
職務 | 董事 副董事長 副總經理 |
---|
| LIU DAN,女,1968年出生,新加坡國籍,上海交通大學計算機軟件專業工學碩士。2016年至今任卓泰實業有限公司董事,深圳市博通思創咨詢有限公司董事;2017年至今任深圳市瑞柏泰電子有限公司董事,深圳市天眼智通科技有限公司董事,深圳市博通智能科技有限公司董事;2006年至今任職于本公司,現任公司副董事長、副總經理。 |
劉鎮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2015-09-27 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 代理財務負責人 |
---|
| 劉鎮先生:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學金融學碩士,2010年11月加入公司;2017年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事;2021年2月至2022年12月任杭州極客科技有限公司董事;現任公司董事、董事會秘書。 |
吳德輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-12-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳德輝先生:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,深圳大學管理學碩士。2016年至2021年先后就職于開源證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、財信證券股份有限公司;2021年11月至今,任珠海格力金融投資管理有限公司金融業務部高級投資經理。 |
朱舫 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 朱舫女士:1956年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1985年1月至2011年2月就職于中國商報,歷任記者副主任主任總編助理副總編輯;2012年8月至2018年9月擔任好想你健康食品股份有限公司獨立董事;2013年6月至2019年7月擔任中興—沈陽商業大廈(集團)股份有限公司獨立董事;現任中國連鎖經營協會首席顧問及監事會副主席深圳市聚霖投資管理有限公司董事長北京聚霖投資管理中心(有限合伙)及深圳市聚霖成澤創業投資合伙企業(有限合伙)代表北京匯積分數據科技有限公司監事;2021年12月27日起擔任公司董事。 |
萬波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2017-08-23 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 萬波,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,上海交通大學安泰經濟與管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA);2006年至今任職于本公司,現任公司副總經理、行業應用事業部總經理。 |
蔣培登 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣培登先生:1982年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,2011年至2018年,在深圳日浩會計師事務所(普通合伙)擔任常務副所長;2018年任致同會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所總監;2019年至2021年,在深圳天晨會計師事務所(普通合伙)任職首席合伙人;2021年至今,在鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)任合伙人;自2021年8月起,任公司獨立董事。 |
吳悅娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳悅娟女士:1964年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,中國人民大學法學碩士。1990年7月至1992年8月就職于廣州市委黨校;1992年8月至2020年3月就職于深圳市機場集團有限公司,歷任黨群工作部副部長、人力資源部部長,深圳市機場股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席兼培訓學院院長、黨委書記兼副總經理、紀委書記兼監事會主席;2020年9月至2021年7月,擔任浙江永安融通控股股份有限公司獨立董事;2021年10月至今任深圳市科信通信技術股份有限公司非獨立董事;2021年12月至今任深圳市優博訊科技股份有限公司獨立董事;2022年10月至今任深圳市芭田生態工程股份有限公司第八屆董事會獨立董事。 |
成湘東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 成湘東先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,碩士學歷,1996年7月至2016年12月曾先后就職于惠州市郵電局惠州市無線電通訊總公司廣東省無線電管理委員會辦公室惠州市管理處惠州市信息產業局惠州仲愷高新區科技創新局惠州仲愷高新區陳江街道;2016年12月至2019年5月就職于惠州仲愷高新區陳江街道,任黨工委書記;2019年5月至2019年8月就職于惠州仲愷高新區惠環街道,任黨工委書記;2019年8月至2020年7月就職于深圳市智慧城市科技發展集團有限公司,任戰略運營部負責人;2020年7月至今就職于深圳市智慧城市通信有限公司,任黨支部書記總經理;2021年12月27日起擔任公司獨立董事。 |
于雪磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2015-09-27 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 于雪磊,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2006年至今任職于本公司,現任公司監事、寶安生產基地負責人、技術支持部總監。 |
徐寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2018-09-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 徐寧,男,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,深圳大學會計學專業學士。2011年至今任公司財務經理。 |
郁小嬌 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2015-09-27 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 郁小嬌,女,1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。曾供職于中國電子科技集團公司第二十四研究所、深圳市互聯時代有限公司,自2008年11月至今任公司商務部經理,自2012年9月至今任公司監事。 |
張玉潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2017-08-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張玉潔,女,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐國際工商管理學院工商管理碩士;2011年至今任職于本公司,現任公司副總經理、上海分公司負責人。 |
王騰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-06-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王騰,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、碩士學位。2012年至今任職于本公司,現任公司證券事務代表。 |