張曉東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-04-23 |
---|
職務 | 首席科學家 |
---|
| Xiaodong Zhang(張曉東)先生,美國國籍,烏鎮智庫理事長。畢業于天津大學,中科院,美國麻省理工大學,計算機專業博士,并擁有MBA學位。早年在哈佛從事生物信息學研究,后在HP擔任技術總監負責全球第一個互聯網支付項目。曾在硅谷連環創業,聚焦在數據和互聯網行業并擔任VC合伙人;另外還在硅谷多家孵化器和大數據及人工智能公司任顧問等職務。2016年創辦烏鎮智庫并擔任理事長。著作包括《UNIX內核解析》(1990),《哲學評書》(2014),《人工智能簡史》(2017)。 |
張志勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2009-02-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 董秘(代) |
---|
| 張志勇先生,中國國籍,無永久境外居留權,生于1963年11月,本科學歷,高級經濟師、通信專業高級工程師。1992年7月畢業于中國人民大學經濟學院工業經濟管理專業;曾任中冶建筑研究總院有限公司財務處副處長,北京科奧高技術公司(高新技術企業)副總經理,中國京冶工程技術有限公司副總經濟師,冶金工業財務服務中心干部;2006年3月至2017年5月總裁,2009年2月至今任公司董事長。 |
張志強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 首席執行官 總裁 董事 |
---|
| 張志強,男,中國國籍,無永久境外居留權,生于1968年11月,通信工程師。張志強先生長期從事通信工程相關工作,具有豐富的塔桅、工程、代維等項目管理經驗,于2004年9月加入公司,現任泰諾云信息基礎設施有限公司董事長。 |
張葳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 張葳,男,1963年4月出生,中國國籍,西安電子科技大學計算機科學與工程專業學士。張葳先生曾任HP中國政府項目部總經理、天津公司總經理;天津計算機研究所常務副所長;北京中科物安科技有限公司副總裁;北京匡恩網絡科技有限責任公司副總裁、集團副總裁;中國IT產業聯盟執行秘書長;中國金融創新產業聯盟秘書長;香港志港軟件(天津)有限公司總經理;美國系統軟件聯合(中國)有限公司大中國區技術支持部經理、分公司總經理;IBM軟件開發中心軟件開發部經理。于2020年加入公司,現任公司副總裁。 |
朱蓮美 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2016-12-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 朱蓮美女士,中國國籍,無永久境外居留權,生于1963年1月,管理學博士、九三學社社員、注冊會計師非執業會員,曾任江蘇省冶金經濟管理學校(現江蘇大學)講師,現任中國礦業大學(北京)管理學院教授、碩士/博士生導師,并擔任北京動力源科技股份有限公司獨立董事、深圳九有股份有限公司獨立董事,京能置業股份有限公司獨立董事,2016年12月至今擔任公司獨立董事。 |
李焰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2020-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李焰,女,1956年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。歷任中國人民大學商學院任教授、財務金融系主任;2014年至今任職中國人民大學商學院任教授、中國人民大學小微金融研究中心任主任;在2009年至2015年期間任公司獨立董事,后因任期滿六年換屆離任;2015年至今于海蘭信股份有限公司任獨立董事,2018年至今于赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司任獨立董事,2016年11至今任拉卡拉股份有限公司獨立董事。 |
范貴福 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2013-07-09 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 范貴福先生,中國國籍,無永久境外居留權,生于1964年2月,研究生學歷,高級工程師,1992年畢業于北京郵電大學電信工程專業。曾任人民郵電出版社、電信商情雜志社、中國數據通信雜志社主編,2004年至今任中國通信企業協會通信網絡運營專委會秘書長。2009年2月至2012年6月任公司監事,2012年6月至今任公司監事會主席,同時擔任杭州縱橫通信股份有限公司、元道通信股份公司、北京東方通科技股份有限公司獨立董事。 |
張朔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2016-05-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張朔先生,生于1988年1月,本科學歷,2010年畢業于北京郵電大學。畢業后至今工作于北京梅泰諾通信技術股份有限公司,擔任系統工程師,主要負責計算機系統架構和網絡安全等工作。2016年4月至今擔任公司監事。 |
許超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 許超,男,1989年11月出生,中國籍,北京外國語大學文學學士學位。許超先生曾就職于北京市人民政府對外聯絡辦公室,于2017年11月加入公司,在公司先后任職董事長秘書、總裁辦秘書處經理、集團市場部高級經理等職務,現任公司子公司中易電通(北京)網絡科技有限公司副總裁。 |
易發 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 易發,男,1966年出生,中國國籍,軍事科學院軍事運籌學博士。易發先生曾任中電科安科技股份有限公司董事、總裁,九次方大數據信息集團有限公司高級執行副總裁兼首席數據科學家、貴陽大數據交易所執行副總裁,中國華戎控股有限公司中央研究院院長兼華戎信息產業有限公司總裁,神州數碼智慧城市SBU解決方案總經理兼市民服務事業部總經理,中國電子長城軟件戰略總監,中央軍委總部計算機仿真重點實驗室主任、裝備綜合論證室副主任、科技委委員。2019年加入公司,現任公司CTO兼副總裁、北京數知云信息技術有限公司總裁。 |
田京海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 田京海,男,1962年出生,中國國籍。田京海先生是國家《社會信用體系建設規劃綱要(2014—2020年)》起草專家、全國社會信用標準化技術委員會技術專家、北京市社會信用標準化技術委員會委員委員、天津市發展改革委智庫決策咨詢專家。田京海先生曾任大公國際資信評估有限公司副總裁,主管企劃、綜合、運營、國際、稽核合規等部門,以及信用學院和博士后工作站工作,參與研究組織發布世界第一家非西方評級機構的國家主權信用評級標準;金電聯行(北京)信息技術有限公司副總裁,主管全國信用體系建設與運營咨詢業務。田京海先生2019年加入公司,主管公司智慧事業群工作,是北京市經濟和信息化局批復成立的北京信用科技產業創新中心主任和“北京信用產業園”負責人,現任公司副總裁。 |
Divyank Turakhia |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2018-10-15 |
---|
職務 | 董事會特別顧問 |
---|
| Divyank Turakhia先生,1982年出生,印度國籍,本科學位,Media.net創始人,2010年至今任Media.net首席執行官。2010年獲得彭博頒發的“杰出企業家”獎項、《企業家》雜志頒發的“全國杰出企業家”獎項,2008年獲得《金融快報》頒發的“新商業領袖”獎項,2007年獲得《社會雜志》頒發的“全國杰出青年成就獎”及2005-2007年德勤全球頒發的技術獎項等。 |
時憶東 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2016-01-20 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 時憶東女士,中國國籍,無永久境外居留權,生于1977年3月,研究生學歷,2005年畢業于中國礦業大學會計學專業;曾就職于山西焦煤集團物資供應公司財務部、北京京都會計師事務所。2011年8月加入梅泰諾,2012年6月擔任內審部經理,在企業財務管理及企業內部控制方面具有豐富經驗,2016年1月至今擔任公司財務總監。 |
楊磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-04-02 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 楊磊,男,1986年出生,中國國籍,中級經濟師,湘潭大學工商管理學士學位。楊磊先生曾就職于金鑼集團北京營銷中心、證券日報社、中興通集團,具有深圳證券交易所董秘資格。2018年加入公司擔任證券事務主管。 |
馮帝珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2016-01-20 |
---|
職務 | 內審部經理 |
---|
| 馮帝珍女士,中國國籍,無永久境外居留權,生于1984年1月,本科學歷,2007年6月畢業于西南民族大學財務管理專業。曾就職于大信會計師事務所(特殊普通合伙)。2014年4月加入梅泰諾,2016年1月起擔任內審部經理至今,在企業財務管理及企業內部控制方面具有豐富經驗。 |