夏青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2011-10-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 夏青先生,1965年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業碩士研究生學歷。1981年12月至1987年8月,任中國工商銀行浙江蒼南支行會計;1987年8月至1991年12月,任浙江蒼南縣龍港鎮政府團委書記;1993年5月至2000年12月,任上海富昌經濟聯合開發公司總經理;1997年7月至2006年7月,任上海夏子印務有限公司總經理;2000年8月至2011年10月,任上海賽賽賽車俱樂部有限公司董事長兼總經理;2002年10月至2011年10月,任上海天馬山賽車場有限公司董事長;2003年3月至2011年10月,任上海力盛汽車文化傳播有限公司董事長;2011年10月至2014年1月,任上海力盛汽車文化傳播有限公司執行董事;2007年11月至今,任上海賽賽汽車俱樂部有限公司執行董事;2009年10月至今,任上海力盛體育文化傳播有限公司執行董事;2011年9月至今,任上海賽賽投資有限公司監事;2011年10月至2012年8月,任上海力盛賽車文化有限公司董事長兼總經理;2008年02月18日至今擔任上海賽勁實業發展有限公司執行董事;2012年8月至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司董事長兼總經理。同時擔任的社會職務有:中國汽車摩托車運動聯合會副主席、上海市汽車摩托車運動協會會長、上海浙江商會副主席、上海蒼南龍港商會主席。 |
余星宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-09-26 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 余星宇先生:1976年出生,媒介管理專業博士學歷。2004年5月至2010年5月,任上海文廣新聞傳媒集團東方寬頻總監;2010年6月至2014年6月,任中國電信天翼視訊傳媒有限公司總編輯;2014年7月至2015年7月,任百視通高級副總裁;2015年8月至2020年7月,阿里體育有限公司聯合創始人、首席運營官;2017年3月至2021年1月海南省體育賽事有限公司董事;2018年1月至2020年8月上海功守道體育發展有限公司董事;2018年7月至2020年9月橙獅體育(北京)有限公司董事;2018年7月至2020年9月北京樂動博雅科技有限公司董事。 |
曹杉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 曹杉先生,1987年出生,管理學專業碩士研究生學歷。2011年8月至2013年1月,任Elm Lane
International Limited 總經理助理;2013年2月至2016年5月,任上海力盛體育文化傳播有限公司市場部總監;2016年6月至2018年12月,任上海優馬好盛汽車文化傳播有限公司副總經理;2017年3月至今,任上海棒噠國際貿易有限公司執行董事;2019年1月至今,任上海鈞世文化傳播有限公司執行董事; 2020年2月至今,任Cedar Star International Pte Ltd總經理。 |
顧曉江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
---|
| 顧曉江:男,1981年出生,工商管理專業碩士學歷,中國注冊會計師。2004年8月至2009年7月任安永華明會計師事務所高級審計員;2009年7月至2011年4月任大華銀行(中國)有限公司監管報告主管;2011年5月至2014年2月,任德勤華永會計師事務所項目經理;2014年2月至2015年5月,任才金歐楓創業投資顧問有限公司副總裁;2015年6月至2017年5月,任澳大利亞和新西蘭銀行(中國)有限公司副總監;2017年6月2018年6月,任三胞集團有限公司高級總監;2018年7月至2020年10月,任虹迪物流科技股份有限公司首席財務官;2018年1月至2020年1月,任寧波卓育啟新投資管理有限公司執行董事兼經理;2018年7月至2021年8月,任上海力盛賽車文化股份有限公司獨立董事。 |
林朝陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2015-06-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 林朝陽先生,1970年出生,法律專業大專學歷。1994年7月至1998年7月,任蒼南華興石材有限公司經理;1998年7月至2003年4月,任上海申獅圖文制作有限公司經理;2003年4月至2008年10月,任上海信升廣告裝潢有限公司經理;2008年8月至2012年8月,任上海力盛賽車文化有限公司公關部經理;2012年8月至2015年6月,任上海力盛賽車文化股份有限公司公關部經理;2015年6月至2018年7月,任上海力盛賽車文化股份有限公司董事兼整合營銷部總經理。2018年7月至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司董事兼副總經理。 |
余朝旭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2011-10-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 余朝旭女士,1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業碩士研究生學歷。1984年7月至1994年2月,任浙江蒼南縣交通局科員;1997年7月至2000年6月,任上海海納彩印包裝有限公司財務經理;2000年7月至今,任上海賽賽賽車俱樂部有限公司副總經理;2000年11月至2011年10月,任上海賽賽賽車俱樂部有限公司董事;2009年10月至今,任上海力盛體育文化傳播有限公司監事;2011年9月至今,任上海賽賽投資有限公司執行董事;2011年10月至2012年8月,任上海力盛賽車文化有限公司董事;2008年02月至今擔任上海賽勁實業發展有限公司監事;2012年8月至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司董事。 |
張桂森 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-04-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張桂森先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國古典文學、工商管理專業研究生學歷。曾任北京銳思艾特咨詢有限公司執行董事,現任北京易堂悟之企業管理咨詢有限公司董事長、首都師范大學教育基金會第三屆理事會理事、東莞市凈諾環境科技股份有限公司獨立董事和力盛云動(上海)體育科技股份有限公司獨立董事和公司獨立董事。2021年2月已通過獨立董事培訓,取得深圳證券交易所頒發的編號2111827926號上市公司獨立董事資格證書。 |
黃海燕 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃海燕先生,1981年出生,體育人文社會學研究生博士學歷。2009年7月至2011年6月任上海體育學院講師;2010年6月至2013年3月,任上海財經大學博士后;2011年7月至2015年6月,任上海體育學院副教授;2013年3月至2014年3月,任美國佐治亞大學博士后;2016年11月至2018年6月,任國家體育總局全面深化改革領導小組辦公室干部;2016年9月至今,任萊茵達體育發展股份有限公司獨立董事;2019年1月至今,任上海體育學院科學研究院副院長、教授;2020年5月至今,任上海體育國家大學科技園董事長;2020年7月至今,任中體產業集團股份有限公司獨立董事。 |
顧鳴杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 顧鳴杰先生,1981年出生,金融專業碩士學歷,中國注冊會計師,會計專業人士。2003年8月至2007年12月任普華永道中天會計師事務所高級審計員;2007年12月至2012年10月任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所審計高級經理、經理、審計員、高級審計員;2012年10月至2014年4月,任上海鼎匯通股權投資管理有限公司財務總監;2013年3月至2015年1月,任上海新江灣城投資發展有限公司董事;2014年11月至2016年3月,任上海諾諾鎊客金融信息服務有限公司首席財務官;2016年4月至2020年12月,任大信會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所業務總監;2017年12月至今,任上海納執企業管理咨詢事務所創始合伙人。 |
王文朝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 王文朝:男,1966年生,高中。1997年7月至2001年11月,任武義縣運輸公司駕駛員;2001年12月2012年8月,任上海力盛賽車文化有限公司維修中心副總監;2012年9月-2017年12月,任上海力盛賽車文化股份有限公司維修中心總監。2018年1月至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司技術服務項目中心總經理。 |
馬怡然 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 馬怡然先生:1986年出生,運動科學專業大學本科學歷,2008年至2014年,擔任上海賽賽賽車俱樂部有限公司旗下上海大眾333車隊新聞官;2015年至2016年,擔任斯柯達紅牛拉力車隊經理;2017年至2018年,擔任上海力盛賽車文化股份有限公司旗下賽卡聯盟項目總經理;2019至今,擔任上海賽賽賽車俱樂部有限公司旗下MGXPOWER車隊經理,并兼任R汽車青浦吾悅廣場門店總經理。 |
樊文斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2020-04-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 樊文斌先生:1989年出生,船舶工程專業大專學歷。2010年至2011年,任上海亦麟廣告有限公司設計及活動執行。2011年至2013年,任上海力盛賽車文化股份有限公司公關部活動執行。2013年至2018年,任上海力盛賽車文化股份有限公司公關部項目經理。2018年至2019年,任上海力盛賽車文化股份有限公司公關部執行總監。2020年至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司卡丁車部門CKC賽事活動執行總監。 |
張祖坤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-09-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張祖坤:男,1976年9月出生,先后就讀于中南大學(全日制本科)、湖南師范大學(全國統招),獲法學學士學位、文學碩士學位。工作后服務于媒體與體育、互聯網機構,先后擔任湖南電視臺金鷹紀實衛視副總監、青海衛視總監、湖南廣告經營管理中心副主任、阿里體育城市合作高級副總裁、海南體育賽事公司總經理。工作期間創辦了全國首批紀錄片衛星電視頻道之一的金鷹紀實衛視,打造了體育特色的“第一挑戰衛視”青海衛視,實現了高海拔環青海湖公路自行車賽首次全程直播,并先后舉辦了環海南島公路自行車賽、三亞國際馬拉松賽、昆侖決系列搏擊賽等一系列知名國際賽事。媒體運營階段負責湖南電視臺廣告經營策劃業務,助力電視湘軍實現從區域衛視向全國影響力平臺的轉型。加入阿里體育之后,推動達成了與20余個省市的體育合作,其中包括2019年重慶WESG世界電競錦標賽、2020杭州大小蓮花整體運營中標等。期間于2019年兼任海南體育賽事公司總經理,全面負責海南島國際大帆船賽、海南三亞國際馬拉松賽、環海南島公路自行車賽、海南島國際高爾夫公開賽等賽事IP的舉辦與運營。 |
夏南 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2023-04-07 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 夏南先生:1994年出生,畢業于美國特拉華大學,市場營銷學士學位。2017年7月至12月,就職于美國納斯卡賽車市場部;2018年1月至12月,就職于瑞士汽車技術公司WSC市場部;2019年1月入職力盛云動(上海)體育科技股份有限公司(以下簡稱“力盛體育”):2019年1月至12月,任力盛體育總經理助理;2019年6月至2020年12月,任力盛體育運動技術部副總經理;2019年6月至今,任力盛體育CKC中國卡丁車錦標賽運營官、賽卡聯盟(力盛體育卡丁車事業部)總經理;2023年1月至今,任力盛體育副總經理、空間事業部總經理。 |
盧凌云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 副總經理 人事總監 |
---|
| 盧凌云:女,1976年出生,管理學碩士研究生學歷。2002年11月至2005年10月,任UT斯達康人力資源經理;2005年10月至2015年10月,任百視通新媒體人力資源總監、副總裁;2015年10月至2020年8月,任阿里體育人力資源副總裁;2020年9月至2021年7月,任阿里巴巴集團高級人力資源專家。 |
張國江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2023-12-06 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 張國江先生:1965年出生,中國國籍,本科學歷。1987年7月至1993年9月,任廣東深圳現代建設監理公司監理工程師;1993年9月至1997年8月,任廣東珠海國際賽車場有限公司部門經理;1997年9月至2002年6月,任廣東方程式賽車發展有限公司運作經理;2002年10月至2007年12月,任上海天馬山賽車場有限公司董事;2003年3月至2011年10月,任上海力盛汽車文化傳播有限公司董事;2009年12月至2021年12月,任上海天馬體育發展有限公司(原上海天馬體育策劃有限公司)執行董事;2011年10月至2012年8月,任本公司董事兼副總經理;2012年8月至2021年8月,任本公司董事兼副總經理、董事會秘書;2021年9月至2023年4月,任本公司賽場管理部總經理。 |
陳平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-04-26 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 陳平:1977年出生,會計專業本科學歷,中級會計師,美國注冊管理會計師。2000年3月至2001年12月,任上海海派食品有限公司會計;2002年1月至2005年12月,任上海瑞化照明電器有限公司財務經理;2006年1月至2009年8月,任上海鐳華照明電器有限公司財務經理;2009年9月至2010年9月,任華生塑膠科技(上海)有限公司財務主管;2010年9月至2013年3月,任山姆源(廣州)營養品有限公司財務經理;2013年4月至2017年6月,任百利高貿易(上海)有限公司財務經理;2017年12月至2019年3月,任上海力盛賽車文化股份有限公司財務經理;2019年4月至今,任上海力盛賽車文化股份有限公司財務總監。 |
盤羽潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-08-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 盤羽潔:女,1986年生,新聞專業本科學歷。2008年7月至今任職于上海力盛賽車文化股份有限公司。其中,2008年7月至2013年4月任上海天馬賽車場賽車培訓業務經理;2013年5月至2018年2月任上海天馬賽車場賽事運營部總監;2018年3月調任集團總部負責新業務運營統籌及總經辦事務;2021年1月至今任證券事務代表。 |