程先鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-10-15 |
---|
職務 | 董事 董事長 總經理 |
---|
| 程先鋒先生,中國國籍,1968年12月出生,漢族,碩士研究生學歷。為公司控股股東、實際控制人。2014年10月至今任公司董事長,2014年11月至今任公司總經理,2016年6月至今任健能隆生物醫藥控股有限公司董事,2016年10月至今任億帆國際醫藥有限公司董事,2017年6月至今任億帆醫藥(美國)有限公司董事,2018年1月至今任億帆醫藥(上海)有限公司董事長,2018年7月至今任億帆醫藥(香港)有限公司董事。 |
馮德崎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2016-04-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總裁 |
---|
| 馮德崎先生,中國國籍,1979年8月出生,漢族,碩士研究生學歷。2015年12月至今任沈陽澳華制藥有限公司監事,2016年4月至今任億帆醫藥股份有限公司董事及董事會秘書,2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事,2016年10月任寧波保稅區億帆醫藥投資有限公司執行董事,2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事,2017年5月至今任億帆醫藥研究院(北京)有限公司執行董事兼總經理,2017年9月至今任歐芬邁迪(北京)生物技術有限公司執行董事。 |
周本余 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2014-10-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周本余先生,中國國籍,1973年9月出生,漢族,會計師。2014年10月至今任公司董事,2016年4月至今任公司審計總監,曾任沈陽志鷹藥業有限公司執行董事。 |
葉依群 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2014-10-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 葉依群先生,中國國籍,1973年3月出生,漢族,本科學歷,執業藥師。2014年10月至今任公司董事,2015年5月至今任安徽醫健投資管理有限公司董事,2015年12月至今任沈陽澳華制藥有限公司董事長,2016年3月任西藏恩海百進醫藥科技有限公司執行董事,2016年6月至今任合肥億帆生物醫藥有限公司執行董事,2017年11月至今任沈陽圣元藥業有限公司、遼寧圣元藥業有限公司執行董事,2018年1月至今任合肥億帆生物醫藥有限公司總經理,2019年3月至今任天長億帆制藥有限公司、四川美科制藥有限公司、四川德峰藥業有限公司執行董事。 |
林行 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2012-11-16 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 林行先生,中國國籍,1986年5月出生,漢族,2010年畢業于美國科羅拉多大學,碩士研究生學歷。2012年11月至今任公司副總經理,2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司執行董事,2015年2月至今任安慶市鑫富化工有限責任公司、重慶鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司執行董事,2016年4月至今任公司董事,2017年9月至今任杭州鑫富實業科技有限公司執行董事兼總經理。 |
劉洪泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2020-11-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉洪泉先生,中國國籍,1959年09月出生,研究生學歷,高級會計師,江蘇省人大代表。2015年7月至2018年6月任費森尤斯卡比(中國)投資有限公司總裁,2018年7月至今任費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司董事長,2019年9月至今任江蘇中貿發無錫醫藥有限公司董事長,2009年11月至今任無錫凱夫科技有限公司執行董事,2001年2月至今任無錫凱夫制藥有限公司董事,曾任先聲藥業集團有限公司獨立董事、首席執行官。 |
雷新途 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2019-04-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 雷新途先生,中國國籍,1972年05月出生,會計學教授,會計學博士。2012年12月至今在浙江工業大學任教授、會計系主任、會計學研究所所長。2014年6月至今任寧波江豐電子材料股份有限公司獨立董事,2016年4月至今任美盛文化創意股份有限公司獨立董事,2016年8月至今任浙江喬治白服飾股份有限公司獨立董事。 |
GENHONG CHENG |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-04-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| GENHONG CHENG先生,美國國籍,1963年4月出生,生物學博士研究生學歷,教授。1990年在美國紐約Albert Einstein醫學院分子生物學專業獲得博士學位,后曾分別在美國洛克菲洛大學和麻省理工學院做博士后研究,導師為諾貝爾獎獲得者David Baltimore。1996年至今任職美國加州大學洛杉磯分校(UCLA),從事感染,免疫,癌癥和代謝等多學科的研究,并先后獲得包括美國白血病與淋巴癌學會頒發的斯托爾曼獎等多項科學成就獎,現為加州大學洛杉磯分校微生物與免疫遺傳學系終身教授。2000年至今兼任中國科學院生物物理研究所訪問教授,2011年至今兼任中國醫學科學院協和醫科大學兼職教授,負責創建中國醫學科學院系統醫學研究所,并擔任研究所首屆所長。2012年被選為美國科學促進會(AAAS)會士,榮獲并領導美國國立衛生研究院(NIH)等多個研究機構的20多項研究基金,在國際著名雜志發表論文200余篇,其中大篇分別發表在學術地位最高級的《Nature》和《Science》等雜志上。2006獲中科院百人計劃獎,2008獲國家海外杰出青年獎,2009獲“長江學者” 獎, 2012獲“千人計劃”獎。 |
許國漢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2018-04-20 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 許國漢先生:中國國籍,1967年6月出生,漢族。2018年4月至今任公司監事會主席,2014年10月至2018年3月任公司副總經理,曾任合肥億帆生物醫藥有限公司監事、銷售事業部負責人、副總經理、總經理。 |
張連春 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-04-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張連春女士,中國國籍,1974年11月出生,本科學歷,工程師。2014年10月至今任公司監事。曾任公司總經理助理、公司副總經理、公司審計總監、臨安市安全生產監督管理局任綜合科科長。 |
汪軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-03-30 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 汪軍先生:中國國籍,1972年2月出生,漢族,教授級高級工程師。2018年3月至今擔任公司職工代表監事,2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副總經理。曾任公司研發部經理、副總經理,杭州鑫富藥業股份有限公司生化分公司總經理等職。 |
耿雨紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-05-06 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 耿雨紅女士,中國國籍,1971年1月出生,漢族,博士研究生學歷?,F任億帆醫藥股份有限公司大分子事業部總經理、億帆醫藥(上海)有限公司總經理。曾就職于上海聯合賽爾生物工程公司副總裁、研發總監。一直致力于生物藥的研發工作,成功搭建了原核表達系統和真核表達系統平臺,曾領導了多個生物藥項目的開發工作,獲得了2個生物藥產品的上市批件,完成2個已上市產品的重大技術變更和1個產品臨床試驗,3個產品進入臨床階段。其作為職務發明人申請專利2項,其中1項PCT專利申報獲得包括美國、加拿大等10個國家授權。具有豐富的生物制品研發經驗,尤其擅長大分子研發的全過程管理。 |
李錫明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-05-06 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 李錫明先生,美國國籍,1961年11月15日出生,漢族,1995年畢業于瑞典卡羅琳斯卡大學,博士研究生學歷?,F任億帆醫藥股份有限公司創新(研發)事業部總經理,并兼任子公司Evive Biotech Ltd.首席執行官及首席醫學官。曾在中美多家醫藥企業包括禮來公司,拜耳美國研究中心,法瑪西亞,羅氏公司,綠葉制藥集團有限公司,石藥控股集團有限公司等工作超過25年,在上述公司中,曾擔任首席醫學官,兼職首席執行官,醫學臨床研究部門副總裁等高級職務,積累了豐富的全球藥物研發工作經驗。曾領導了多個新藥項目的開發工作,在中美獲得了3個新藥的上市批件,另有2個新藥的上市申報資料正在FDA的審核中。其在新藥研究策略、臨床開發計劃、試驗方案設計、臨床項目管理、試驗基地監管、CRO管理、專家咨詢和管理等方面積累了豐富的經驗。在中美領導了多個分公司和研究中心的籌建,建立和完善了組織結構,管理制度和合規體系,帶領團隊完成了1億美元的融資,并參與了IPO路演和準備工作。 |
霍春艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-05-06 |
---|
職務 | 審計總監 |
---|
| 霍春艷女士,中國國籍,1981年12月出生,漢族,本科學歷。2018年9月至今任億帆醫藥股份有限公司中藥事業部財務總監,曾任億帆醫藥股份有限公司財務管理中心醫藥銷售部財務總監。 |
張大巍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-07-10 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 張大巍先生:1981年12月出生,漢族,中國國籍,本科學歷,會計師、管理會計師、國際注冊管理咨詢師。2018年5月至今任Evive Biotech Ltd.,董事,2021年5月至今任董事長秘書,2022年8月至今擔任億帆優勝美特醫藥科技有限公司董事長、董事、總經理。曾任公司財務總監助理、創新業務部財務總監、小分子事業部財務總監。 |
李蕾 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2016-04-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李蕾女士,中國國籍,漢族,碩士研究生學歷。2015年9月至2016年4月任公司董事會秘書處證券事務助理,2016年4月至今任證券事務代表 |