張偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2012-12-17 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 張偉先生:1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年7月至2005年3月,任南京瑞康資訊有限公司金融電子部工程師;2005年3月至今,任南京翔智監事;2012年12月至今,任公司董事長兼總經理。 |
王健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2012-12-17 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 王健先生:1973年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年9月至2004年8月,就職于南京瑞康資訊有限公司,任銷售經理;2004年9月至今,就職于南京翔智,任執行董事、總經理;2012年12月至今,任公司董事兼副總經理。 |
冷飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2020-12-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 冷飛先生:1987年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2011年7月至2012年3月,就職于東海證券股份有限公司,任管理培訓生;2012年4月至2013年4月,就職于上海德匯集團有限公司,任研究員;2013年4月至2015年5月,就職于金茂資本控股有限公司,任投資經理;2015年5月至2017年10月,就職于航天紫金投資管理(南京)有限公司,任投資總監;2018年10月至今,就職于上海涌鏵投資管理有限公司,任投資經理;2020年12月至今,任公司董事。 |
薛文進 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
---|
年齡 | 83 | 任職日期 | 2020-12-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 薛文進先生:1941年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,中專學歷,1978年9月至1983年12月,就職于電子工業部三十一研究所,任顯示研究室、所辦課題組長、副主任;1984年1月至1997年5月就職于電子工業部五十五研究所,任計劃處、國家平板顯示工程技術研究中心處長、常務副主任;1997年6月至2001年12月,就職于深圳科技工業園總公司,任副總工程師;2006年6月至2009年12月,就職于南京瑞福達微電子技術有限公司,任總工程師;2010年1月至今,任南京平板顯示行業協會副會長、顧問、專家委員會主任;2019年8月至今,任昆山龍騰光電股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,任公司獨立董事。 |
蔣建華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-04-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔣建華女士:1964年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1986年7月至1999年6月,就職于南京審計大學財金系,任主任助理;1999年7月至2006年7月,就職于南京審計大學金融學院,任副院長;2006年7月至2007年9月,就職于南京審計大學金審學院,任副院長;2007年9月至2008年9月,就職于南京審計大學會計學院,任黨總支書記;2008年9月至2013年9月,就職于南京審計大學金審學院,任院長;2013年10月至今,就職于三江學院商學院,任院長;2022年4月至今,任公司獨立董事?,F兼任中國高速傳動設備集團有限公司獨立董事。 |
黃龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-12-17 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 黃龍先生:1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年2月至2007年5月,就職于英華達(南京)電子有限公司,任SMT領班;2007年5月至2017年11月,就職于南京錦富電子有限公司,任制造部課長、品質部課長、資材部課長;2017年11月至2021年3月,歷任公司研發部研發工程師、研發中心副總監;2021年4月至今,任公司生產管理中心總監;2020年12月至今,任公司監事會主席。 |
周凌云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2020-12-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 周凌云先生:1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年10月至2008年10月,就職于LGD南京公司,任生產部現場班長;2009年1月至2012年10月,就職于冠鑫光電有限公司,任客服工程師;2012年11月至2014年3月,就職于東光光電有限公司,任生產主任;2014年3月至2016年7月,就職于南京翔智,任生產部經理;2016年8月至2021年7月,歷任公司工程生產部經理、研發中心工程師;2021年8月至今,任公司制造部門經理;2020年12月至今,現任公司監事。 |
周靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2020-12-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 周靜女士:1995年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2017年3月至今,就職于公司,任人事行政副理;2020年12月至今,任公司職工代表監事。 |
蔣悅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-12-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 蔣悅女士,江蘇翔騰新材料股份有限公司副總經理、董事會秘書。1974年6月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1998年4月至2002年12月,任南京澳派實業有限公司財務部經理,2003年1月-2006年7月,任江蘇舜天吉源貿易有限公司副總經理;2008年4月至2010年9月,任大賀傳媒集團下屬集團財務總監;2010年10月至2017年6月,就職于光一科技股份有限公司,任副總經理、董事會秘書;2017年10月至2018年9月,就職于萊紳通靈珠寶股份有限公司,任董事會秘書;2019年12月至今,任江蘇翔騰新材料股份有限公司副總經理、董事會秘書。 |
余俊德 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-06-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 余俊德先生,江蘇翔騰新材料股份有限公司副總經理。1975年10月出生,本科學歷,中國臺灣籍,無境外永久居留權。2000年1月至2002年5月,就職于宏森光電科技股份有限公司,任業務協理;2002年6月至2004年10月,就職于振發實業股份有限公司,任業務協理;2004年11月至2005年11月,就職于州鉅精密股份有限公司,任業務協理;2005年12月至2016年5月,就職于瑞儀光電股份有限公司,任采購處長;2016年6月至今,任江蘇翔騰新材料股份有限公司副總經理。 |
嚴鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2016-11-01 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 嚴鋒先生,江蘇翔騰新材料股份有限公司財務總監。1978年1月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2005年3月至2006年5月,任南京泰克西鑄鐵有限公司財務分析專員;2006年6月至2010年6月,就職于江蘇精科嘉益工業技術有限公司,任財務主管;2010年8月至2016年8月,就職于南京恒源系統工程有限公司,任財務經理;2016年11月至今,任江蘇翔騰新材料股份有限公司財務總監。 |
徐利 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-08-24 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 徐利,1980年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,本科學歷。曾從事生產管理、品質管理等工作。2008年12月-2023年6月,在江蘇中旗科技股份有限公司負責管理體系認證維護、項目申報、證券事務代表等工作。2023年7月加入公司,現任證券事務代表。已取得滬深證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 |