劉富華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-12-30 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 劉富華先生:1965年出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,工程師,畢業于華南工學院無機材料科學與工程系膠凝材料專業,獲中山大學嶺南學院高級工商管理碩士學位。2012年12月至2015年8月任廣東省廣業環保產業集團有限公司黨委委員、董事、總經理;2015年8月至2018年6月任廣東省廣業環保產業集團有限公司黨委書記、董事長;2018年6月至2019年11月任廣東省廣業綠色基金管理有限公司董事長、法定代表人;2018年8月至2019年11月任廣東省廣業綠色基金管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代表人、總經理。2020年1月至今任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事、董事長、法定代表人。2019年12月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委書記、董事、董事長、法定代表人。 |
盧勇濱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-12-21 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 盧勇濱先生:1981年出生,中共黨員,中國國籍,高級經濟師,碩士學位。2013年6月至2017年5月任廣東省廣業資產經營有限公司辦公室(信訪維穩辦)項目經理;2014年11月至2019年4月任廣東省廣業資產經營有限公司團委書記;2017年5月至2018年6月任廣東省廣業環保產業集團有限公司黨委委員、副總經理;2018年6月至2021年12月任廣東省廣業綠色基金管理有限公司副總經理;2021年12月至2022年9月任佛山市全流域環境治理有限公司董事、總經理;2022年9月起任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員;2022年12月起任廣東廣業云硫礦業有限公司董事。2023年1月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司執行董事。分管規劃、投資、資本運營、生產經營、科技創新、項目建設、企業考核、企業改制工作。分管部門:戰略發展部、經營管理部(技術研發中心)。曾任廣西粵桂廣業控股股份有限公司副總經理。 |
蘆玉強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-12-30 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蘆玉強先生:1970年出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,高級政工師,經濟師,畢業于中山大學中文系漢語言文學專業,學士學位。2012年9月至2015年1月任廣東省廣業資產經營有限公司董事會辦公室副主任;2015年1月至2016年10月任廣東省廣業資產經營有限公司經營管理部副部長;2016年10月至2017年6月任廣東省廣業集團有限公司黨群工作部(工會)副部長;2017年6月至2019年11月任廣東省廣業集團有限公司黨群工作部(工會)部長;2017年8月至今任廣東省廣業集團有限公司紀委委員;2017年8月至2019年11月兼任廣東省廣業環保產業集團有限公司董事;2018年2月至2019年12月任廣東省廣業集團有限公司工會副主席;2019年11月至今任云浮廣業硫鐵礦集團有限公司黨委第一副書記。2019年12月至2021年1月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委副書記、總經理,2019年12月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事;2020年3月至今任廣東廣業云硫礦業有限公司黨委書記、董事長;2020年12月至今任云浮廣業硫鐵礦集團有限公司董事、副董事長、法定代表人。 |
曾瓊文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2023-09-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 曾瓊文先生:1965年7月出生,中共黨員,高級工程師。畢業于河南鄭州工學院機械系機械制造專業。2017年3月至2019年4月任云浮廣業硫鐵礦集團有限公司(簡稱云硫集團)黨委委員、董事,廣東廣業云硫礦業有限公司(簡稱云硫礦業)黨委委員、副總經理;2017年3月至2021年8月任云硫集團黨委委員、董事(其間:2019.01-2019.12任廣東湛化集團有限公司(簡稱湛化集團)黨委副書記、董事、副總經理(主持經營班子工作));2019年12月至2021年8月任湛化集團黨委委員、董事、總經理;2021年8月至2021年12月任云硫集團黨委委員、副書記、副董事長、董事,湛化集團黨委書記、董事長、法定代表人;2021年12月至2022年10月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司(簡稱粵桂股份)黨委委員、副書記;2021年12月至2022年1月任云硫集團黨委委員、副書記,云硫礦業黨委委員、黨委書記、董事、董事長、總經理、法定代表人,湛化集團黨委書記、董事長、法定代表人;2022年1月至2023年3月任云硫集團黨委委員、副書記;2022年1月至2022年8月任云硫礦業黨委委員、黨委書記、董事、董事長、總經理、法定代表人(其間:2022.05-兼職廣東省地質協會常務理事);2022年8月至今任云硫礦業黨委委員、黨委書記、董事、董事長,法定代表人。 |
王志宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王志宏先生:1966年出生,漢族,中共黨員,中國國籍,本科學歷,高級工程師,畢業于華南理工大學無機系膠凝材料專業,工學學士學位。1998年4月至2013年3月歷任廣東省工程技術研究所工程師、高級工程師、黨委副書記、所長、法定代表人;1998年4月至2008年9月歷任廣東省技術監督煤炭產品質量監督檢驗站(廣州站)管理部部長、副站長、站長;2002年5月至2008年9月歷任華南綠色產品認證檢測中心副總工程師、副主任、主任;2008年9月至2018年5月任廣東省綠色產品認證檢測中心主任、法定代表人;2013年3月至2017年11月任廣東省廣業科技集團有限公司黨委委員、董事、副總經理;2013年3月至2013年9月兼任廣東省工程技術研究所黨委副書記、所長;2013年8月至2018年5月兼任廣東廣業科技服務有限公司董事、副董事長、董事長、法定代表人;2015年1月至2018年5月任廣東廣業環??萍加邢薰径?、董事長;2017年11月至2020年3月任廣東省廣業電子機械產業集團有限公司(現廣東省廣業裝備制造集團有限公司)黨委副書記、董事、總經理;2020年12月至今兼任廣東省環境監測協會廢鉛蓄電池回收信息化監測專業委員會主任;2021年3月至今任廣東省環保集團有限公司(原廣東省廣業集團有限公司)中層正職級專職外部董事(廣東省廣業環保產業集團有限公司、廣東南油控股集團有限公司、云浮廣業硫鐵礦集團有限公司)。 |
劉祎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉祎先生:1977年出生,碩士學歷,2000年畢業于東北電力大學,獲學士學位;2020年畢業于中國政法大學,獲法學碩士學位。2009年2月至2012年12月任廣東中天鼎盛律師事務所律師;2012年12月至2021年3月任北京市盈科(廣州)律師事務所律師;2021年3月至今任北京金誠同達(廣州)律師事務所高級合伙人、廣州分所執委會委員、管理合伙人。 |
胡咸華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 胡咸華先生:1967年出生,中共黨員,中國國籍,注冊會計師,1993年畢業于江西經濟管理干部學院。1998年2月至2013年12月擔任廣東誠安信會計師事務所合伙人及副主任會計師;2013年12月至今任中審華會計師事務所廣州分所主任會計師;2021年12月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司獨立董事。 |
李愛菊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-04-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李愛菊女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,廣東工業大學材料學博士。曾任華南師范大學化學學院講師、副教授,浙江大學新材料研究博士后,美國俄勒岡州立大學訪問學者,現任華南師范大學化學學院教授。從事新能源與器件研究19年,主持國家自然科學基金、廣東省教育部產學研結合重點項目、廣州市科技計劃重點項目、深圳發改委科技創新項目等縱向課題和企業橫向課題近20項,發表學術論文近50篇,申請并授權國家發明專利12件,獲得廣東省科技進步二等獎和三等獎各1項,湖南省科技進步獎三等獎1項,中國有色金屬學會科技進步獎三等獎2項,株洲市科技進步獎三等獎1項。兼任國家自然科學基金通訊評審專家,中國材料研究學會會員、廣東省材料研究學會會員,《Journal of Alloys and Compounds》等國際期刊審稿專家,廣東省科技廳、廣東省工信廳、廣州市科信局、廣東省質監局等行業技術專家;廣東省清潔生產協會和廣東省循環經濟和資源綜合利用協會清潔生產審核行業專家;廣東省動力電池標準化技術委員會委員。 |
吳紅柳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-08-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 吳紅柳女士:1980年出生,中共黨員,高級會計師。畢業于廣東商學院會計學專業。2007年4月至2021年3月歷任廣東省廣業資產經營有限公司資金財務部業務主管、項目副經理、項目經理;2021年3月至2023年7月任廣東省環保集團有限公司資金財務部(結算中心)高級經理;2023年7月至今任廣西廣業粵桂投資集團有限公司監事會主席;2023年7月至今任廣東廣業清怡食品科技股份有限公司監事會主席;2023年8月起至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事、監事會主席。 |
顧元榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-06-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 顧元榮先生:1983年出生,中國國籍,武漢工程大學畢業,理工學士,中南大學工程碩士,高級工程師。2007年7月至2016年2月歷任廣東廣業云硫礦業有限公司采選公司車間副主任、車間主任;2016年3月至2017年7月任廣東廣業云硫礦業有限公司采選公司副經理;2017年8月至2017年11月任廣東廣業云硫礦業有限公司采選公司副經理、工會主席;2017年12月至2021年11月任廣東廣業云硫礦業有限公司采選公司黨委副書記、紀委書記、副經理、工會主席;2019年4月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事;2021年11月至2022年2月任云硫礦業生產技術部副部長,技術開發中心副主任(主持生產技術部,技術開發中心工作);2022年3月至今,任云硫礦業生產技術部部長,技術開發中心主任。 |
王敏凌 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2019-04-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王敏凌女士:1970年出生,陜西財經學院物資會計專業,審計師、高級會計師。2018年5月至2018年9月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司(原貴糖股份)紀檢審計部經理;2018年9月至今,任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司紀檢審計部部長,兼任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司重點項目建設指揮部風控監察部經理;2018年5月至今,兼任廣西創輝房地產開發有限公司公司監事;2018年8月至今兼任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司公司監事。2019年4月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事。 |
曾營基 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-08-28 |
---|
職務 | 財務負責人 副總經理 |
---|
| 曾營基先生:1969年出生,中共黨員,中國國籍,畢業于浙江大學遠程教育學院漢語言文學專業。2010年5月至2017年3月歷任廣東南油經濟發展公司副總經理、常務副總經理、黨支部書記、總經理;2014年1月至2018年3月任廣業(香港)投資控股有限公司財務部總經理;2017年3月至2020年9月任廣西廣業粵桂投資集團有限公司副總會計師、財務負責人;2017年3月至2018年7月任廣西貴糖(集團)股份有限公司副總會計師;2018年8月至2022年3月任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司副總經理兼總會計師、財務負責人;2020年9月至2022年3月兼任廣西貴港市貴糖物業服務有限公司監事;2021年3月至今任廣東廣業清怡食品科技股份有限公司監事會主席。曾任廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事會主席、股東代表監事。 |
許欣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-05-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 許欣女士:1981年出生,中共黨員,經濟師、會計師,碩士學位。2018年9月至2019年10月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司經營管理部(安全監管部)副部長;2019年3月至2023年5月任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司監事;2019年10月至2020年8月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司經營管理部部長;2020年8月至2023年12月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司經營管理部(技術研發中心)部長;2023年5月至2023年12月任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司常務副總經理;2023年09月至2024年3月任廣東廣業華晶科技有限公司董事;2023年12月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司執行董事、法定代表人、總經理;2024年3月至今任廣東廣業華晶科技有限公司董事長、法定代表人;2024年5月起任廣西粵桂廣業控股股份有限公司副總經理。 |
趙松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2018-08-28 |
---|
職務 | 副總經理 董事會秘書 |
---|
| 趙松先生:1968年出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,經濟師,2005年12月至2014年9月歷任廣東省廣業資產經營有限公司資本證券業務部(資本經營部)項目經理、資本經營部企業上市工作辦公室副主任、經營管理部(企業管理部)項目經理;2014年9月至2017年12月任資本證券業務部副部長(其間2008年9月至2009年12月,華南理工大學EMBA課程研修班在職學習);2017年1月至今兼任廣東省廣業綠色基金管理有限公司董事;2017年12至2018年8月任廣東省廣業集團有限公司投資管理與資本運營部副部長;2019年1月4日至今任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司董事;2018年8月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員、副總經理。2018年11月至今任廣西青云置業有限公司執行董事。2020年4月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會秘書。2021年6月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司執行董事;2021年8月至今任廣東廣業云硫礦業有限公司董事。 |