王禮春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-06-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王禮春,男,1975年出生,本科學士,參加上海證券交易所第十九期上市公司董事會秘書培訓,獲得董事會秘書資格證書。歷任四川宏達股份有限公司證券部副經理、證券事務代表、董事會辦公室副主任、四川宏達(集團)有限公司投資部副經理、高級經理?,F任成都國興昌貿易有限公司副總裁。 |
楊壽軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2020-06-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊壽軍,男,1963年出生,中共黨員,工商管理博士,高級經濟師。歷任四川省什化股份有限公司黨辦副主任、團委書記、總經辦主任、銷售處長、經營副總、常務副總、總經理、黨委書記、副董事長;四川宏達(集團)有限公司副總經理;四川金路集團股份有限公司董事、副總裁、財務負責人;現任成都國興昌貿易有限公司董事長兼總裁。 |
孟江波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-02-01 |
---|
職務 | 董事 總裁 董秘(代) |
---|
| 孟江波:男,大專學歷。曾任深圳市沃特瑪電池有限公司副總經理、深圳市民富 沃能新能源汽車有限公司總經理、深圳市瑞恩維思新能源科技有限公司董事長、江蘇銀基烯碳能源科技有限公司董事長、銀基烯碳新材料集團股份有限公司副總經理、斯太爾動力股份有限公司常務副總裁,非獨立董事。 |
李喜剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李喜剛:1980年9月—1984年7月 西安交通大學低溫技術專業讀本科,1988年9月—1991年5月 浙江大學管理工程讀碩士
主要工作經歷
先后在杭州制氧機研究所、浙江省工商信托投資股份有限公司、天和證券有限公司、西子聯合控股有限公司、百大集團股份有限公司、浙商銀行、隆德資產管理有限公司等從事信托、信貸、證券、投資等相關工作和擔任相應的管理工作。擁有獨董資格證,對公司治理、戰略規劃、資本運作等方面有豐富的實踐經驗。 |
王志強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王志強,漢族,1965年10月生。研究生學歷,本科畢業于中央財經大學,金融專業,高級會計師。
主要工作簡歷如下:
一、1989年7月至1991年4月任北京送變電公司會計。1991年5月至1992年1月任北京送變電公司巴基斯坦輸電工程項目部財務主管。1992年2月至1994年8月任北京送變電公司孟加拉輸電工程項目部財務主管。1994年9月至1996年4月任北京送變電公司國外工程部財務科長。1996年5月至1997年2月任北京送變電公司物資處副處長。1997年3月至2007年5月任北京送變電公司物資處長。
二、2007年6月至2010年7月任華北電網有限公司唐山供電公司總會計師
三、2010年8月至2012年3月任華北電網有限公司電網建設分公司總會計師。
四、2012年4月至2012年7月任華北電網有限公司經濟技術研究院副院長
五、2012年7月至2016年9月任冀北電力有限公司審計部副主任。
六、2016年10月任沈陽電纜產業有限公司副董事長兼財務總監。 |
劉勝元 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉勝元,男,1968年11月5日出生,康橋(北京)律師事務所主任、高級合伙人,中華全國律師協會行政法專業委員會委員、北京律協證券委員會副主任、北京律協管理指導委員會委員、北京市朝陽區律師協會理事、煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司獨立董事、山東東岳有機硅材料股份有限公司獨立董事、山東淄川農商行股份有限公司獨立董事。 |
李鑫 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2020-06-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李鑫,女,1970年出生,本科學歷,中共黨員,歷任聘黑龍江省高速公路管理局哈爾濱管理處財務負責人,深圳寶安融興村鎮銀行綜合保障部經理,現任深圳市佰仟金融服有限公司董辦經理兼財務副總監。 |
鈕秉義 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2020-06-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 鈕秉義,男,1958年出生,北京大學 EMBA,中國政法大學雙學士,歷任天津大學教師、中國石油大港油田集團檢測中心法人總經理、中金國宏(北京)投資管理有限公司董事、南方德茂(北京)資本管理有限公司常務副總裁,現任和靈投資管理(北京)有限公司合伙人。 |
金申燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-03-29 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 金申燕,女,1988年畢業于長春師范學院數學系,應用數學專業。2020年12月至今,就職于斯太爾動力股份有限公司,任行政經理職務,負責公司規章制度制訂、修改,人員招聘及日常行政工作。2014年3月至2020年10月,就職于深圳市立基盛科技有限公司,任行政經理職務,負責公司人事制度、薪酬制度的修訂和人員招聘。1998年4月至2008年4月,就職于深圳賽格日立顯示器件有限公司人力資源部,任主任科員、人事勞資科長,負責公司人事入職管理、員工培訓、員工職稱評定、員工績效考核及勞資管理費用工作。1988年8月至1995年12月,就職于深圳軟件技術有限公司、深圳市賽格軟件技術有限公司,擔任部長,參與公司軟件開發、維護、培訓等工作。 |
李沖峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-03-29 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李沖峰,男,2003年畢業于鄭州輕工業學院職業技術學院,廣告設計與制作專業。2020年12月至今,就職于斯太爾動力股份有限公司,任IT兼設計師職務。負責公司信息安全系統集成項目實施,網絡及系統安全的規劃設計、安全評估、加固實施、配合測評等工作。2016年12月至2020年6月,就職于纖之謎(深圳)生物科技有限公司,任IT兼設計師職務。負責公司各服務器的安裝、配置、維護,公司管理信息系統的維護,數據備份與恢復。2013年8月至2016年5月,就職于深圳市東方風行科技有限公司企業策劃部,任設計師。2010年5月至2013年6月,就職于深圳市偉祿科技股份有限公司,任設計師。2006年10月至2010年2月,就職于深圳市奧格美紙品包裝有限公司,任設計師。 |
張艷松 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-06-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張艷松:女,1981年出生,碩士研究生,中級職稱,歷任常州天晟新材料股份有限公司研發工程師、證券事務代表,現任斯太爾動力股份有限公司證券部經理。 |
丁建群 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 審計部負責人 |
---|
| 丁建群,女 ,北京工商大學經濟學士,高級會計師。
工作經歷
2017年6月——2020年12月,濤略數據科技(深圳)有限公司 財務經理
2014年7月——2016年12月,何香凝美術館 辦公室主任(財務負責人)
2006年8月——2014年6月,柯尼卡美能達辦公系統貿易(深圳)有限公司 企業部經理(財務負責人)
2001年——2006年7月,大冷王運輸制冷有限公司 財務經理
1995年——2001年,大冷王運輸制冷有限公司 會計
1992年——1995年,長嶺集團股份有限公司銷售公司 會計 |
宋慧娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2018-04-24 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 宋慧娟,女,1984年出生,碩士研究生,經濟師,具備證券從業資格、會計從業資格,已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任江蘇中達新材料集團股份有限公司董秘辦助理、斯太爾動力股份有限公司證券事務專員?,F任斯太爾動力(江蘇)投資有限公司監事、斯太爾動力股份有限公司證券事務代表。 |