李永前 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-08-15 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 李永前,男,1974年10月生,中共黨員,博士學位,高級工程師。最近五年工作經歷如下:2014年1月至2015年4月,任中國交通建設集團有限公司房地產事業部副總經理;2015年4月至2016年1月,任中交房地產集團有限公司董事、綠城房地產集團有限公司董事、執行總經理;2016年1月至2016年7月,任中交房地產集團有限公司董事、綠城中國控股有限公司執行董事、綠城房地產集團有限公司董事、執行總經理;2016年7月至2018年8月,任中交房地產集團有限公司董事、綠城中國控股有限公司執行董事、執行總裁;2018年8月至2019年7月,任綠城中國控股有限公司執行董事、執行總裁;2019年7月至今,任中交房地產集團有限公司董事、臨時黨委委員,中交地產股份有限公司臨時黨委委員、臨時黨委書記。 |
薛四敏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2015-09-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 薛四敏,男,1967年11月生,中共黨員,本科學歷,高級會計師。最近五年工作經歷: 2011年2月至2015年4月任中交地產有限公司董事、總會計師、臨時黨委委員;2015年4月至今任中交房地產集團有限公司董事、總會計師、臨時黨委委員;2015年9月至今任中交地產股份有限公司董事;2016年1月至今任中交鼎信股權投資管理有限公司董事長。 |
汪劍平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-06-07 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 汪劍平,男,1969年8月生,中共黨員,大學本科,工學學士,工程師。歷任北京華星亞太投資有限公司工程部經理,北京西直門華星貿易大廈有限公司副總經理、總經理、董事長,北京華星置地投資有限公司總經理、董事長、黨委副書記,中國華星置地投資有限公司總經理、董事長、黨委副書記,中國華星集團公司總經理助理、副總經理、黨委委員,北京漢華亞信投資管理有限公司顧問,中國葛洲壩集團房地產開發有限公司總經理助理、副總經理。 |
趙吉柱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙吉柱先生:1978年11月出生,中國國籍,本科學歷、碩士學位,高級會計師。最近五年工作經歷:2014年8月至2017年8月,任中交路橋建設有限公司財會部副經理,中交清遠投資發展有限公司董事、總經理;2017年8月至2019年8月,任中國交建審計部總經理助理;2019年8月至2020年4月,任中國交建審計部副總經理;2020年4月至2020年12月,任地產集團臨時黨委委員、副總經理,中交鼎信董事、黨工委委員、總經理;2020年12月至2021年8月,任中交集團房地產事業部副總經理、地產集團臨時黨委委員、副總經理,中交鼎信董事、黨工委委員、總經理;2021年8月至2021年12月,任中交集團房地產事業部副總經理、地產集團臨時黨委委員、副總經理,中交鼎信董事長、黨工委書記、總經理;2021年12月至2022年2月任中交集團房地產事業部副總經理,地產集團黨委常委、副總經理,中交鼎信董事長、黨工委書記、總經理;2022年2月至今任中交集團房地產事業部副總經理,地產集團黨委常委、副總經理,中交鼎信董事長、黨工委書記、總經理,中交地產董事。 |
葉朝鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 葉朝鋒先生:1980年3月出生,中共黨員,中國國籍,最近五年工作經歷:2016年1月至2017年10月,任中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)運營管理部總經理助理兼預算管理處處長;2017年10月至2020年3月,任中國交建運營管理部副總經理;2020年3月至2020年12月,任中國交建財務資金部副總經理;2020年12月至2021年8月,任中交集團暨中國交建財務資金部副總經理;2021年8月至2021年12月,任中交集團房地產事業部副總經理,地產集團臨時黨委委員、總會計師;2021年12月至2022年2月任中交集團房地產事業部副總經理,地產集團黨委常委、總會計師;2022年2月至今任中交集團房地產事業部副總經理,地產集團黨委常委、總會計師,中交地產董事;2021年12月至今兼任中國建設會計學會房地產會計學術委員會副主任委員;2022年1月至今兼任中國建設會計學會第八屆理事會理事。 |
譚敬慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 譚敬慧女士:1969年1月出生,具有中國執業律師資格。譚敬慧女士最近五年任職經歷如下:2010年至2019年任上海市建緯(北京)律師事務所主任;2020年至今任北京市君都律師事務所主任;2014年7月至今任國家住建部市場司法律顧問;2021年4月至今任全國市長研修學院客座教授;2020年11月至今任中國建筑業協會法工委副會長;2020年1月至今任中國政法大學仲裁研究院研究員;2017年至今任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員;2005年至今任北京仲裁委員會仲裁員;2018年至今任上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,2021年4月至今任北京建設工程招投標和造價管理協會專家證人發展委員會副主任;2022年2月至今任中交地產股份有限公司獨立董事。 |
唐國平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐國平先生:1964年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士,中國注冊會計師。1987年任教于中南財經政法大學至今,歷任會計學院副院長、會計碩士教育中心主任、研究生院常務副院長、MBA學院院長等職,現任中南財經政法大學會計學院教授、博士生導師?,F任藍思科技股份有限公司、美好置業集團股份有限公司、深圳市特發信息股份有限公司、申港證券股份有限公司、中交地產股份有限公司獨立董事,湖北新蓋世信息科技有限公司監事;2017年9月至今,任公司獨立董事。 |
劉洪躍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-06-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉洪躍:男,1963年2月出生,九三學社成員,碩士研究生學歷,注冊會計師。歷任北京金晨會計師事務所主任會計師,中瑞岳華會計師事務所副主任會計師,利安達會計師事務所合伙人,國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人,現任中興華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。 |
陳玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2015-09-10 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 陳玲,女,1975年9月生,中共黨員,碩士研究生學歷,高級會計師。最近五年工作經歷: 2013年1月至2015年3月任中交地產有限公司審計部部長;2015年3月至2015年6月任中交地產有限公司審計部總經理;2015年6月至2015年8月任中交房地產集團有限公司財務資金部總經理;2015年8月至2018年7月任中交房地產集團有限公司財務資金部總經理、中交地產股份有限公司監事長;2018年7月至2018年11月任中交房地產集團有限公司副總會計師、財務資金部總經理、中交地產股份有限公司監事長;2018年11月至今任中交房地產集團有限公司副總會計師、財務金融部總經理、中交地產股份有限公司監事長 |
秦麗娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-12-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 秦麗娟,女,1974年11月生,本科學歷,高級會計師。最近五年工作經歷: 2011年8月至2013年12月任中交地產有限公司審計部業務主管;2014年1月至2015年6月任中交地產有限公司審計部高級業務經理;2015年6月至2017年2月任中交地產有限公司審計部副總經理;2017年2月至2018年11月任中交房地產集團有限公司風險控制中心(紀檢監察部)副總經理; 2018年11月至今任中交房地產集團有限公司審計部總經理。 |
葉瑞佳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2012-08-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 葉瑞佳,女,1980年6月生,中共黨員,大學本科學歷。最近五年工作經歷:2009年1月至2016年9月任中交地產股份有限公司辦公室(黨辦)主任;2016年9月至2017年4月任中交地產股份有限公司人力行政中心(黨群工作部)副主任;2017年4月至2018年10月任中交地產股份有限公司綜合辦公室副主任、黨群工作部主任、紀檢監察部主任;2018年10月至今任黨群工作部主任,紀檢監察部主任、綜合辦公室主任;2012年9月至今任中交地產股份有限公司職工代表監事。 |
孫衛東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-06-07 |
---|
職務 | 執行總裁 |
---|
| 孫衛東,男,1969年9月生,碩士學位,助理研究員。歷任中房地產股份有限公司(于2017年10月20日更名為中交地產股份有限公司,以下同)董事、總經理,中交房地產集團有限公司總經理助理,中房地產股份有限公司董事,中交房地產集團有限公司總經理助理,運營管理部總經理(兼),中交地產股份有限公司副總裁。 |
徐愛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-12-03 |
---|
職務 | 執行總裁 總法律顧問 |
---|
| 徐愛國,男,1965年12月生,中共黨員,碩士MBA學歷,高級會計師。最近五年工作經歷:2014年11月至2018年4月,任龍湖集團有限公司副總裁;2018年5月至2021年11月,任陽光城集團股份有限公司(SZ.000671)副總裁;2021年12月至2022年7月任中交地產股份有限公司臨時黨委委員、執行總裁;自2022年7月至今任中交地產股份有限公司黨委委員、執行總裁。 |
王劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-03-04 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 王劍先生:1977年7月出生,漢族,工作經歷如下:1999年8月至2013年7月任北京華安泰房地產開發有限公司副總經理;2013年8月至2018年3月任鹽城嘉能置業有限公司總經理;2018年3月至2018年10月任鹽城萬科房地產開發有限公司總經理特別事務助理;2018年11月至2021年3月任綠城房地產集團有限公司華東區域經營班子總經理助理;2021年3月至2022年2月任中交地產股份有限公司副總經濟師、華南區域公司總經理、廣州城市公司總經理、中交地產產業發展有限公司董事長、惠州城市公司總經理;2022年3月至今任中交地產股份有限公司副總裁、華南區域公司總經理、廣州城市公司總經理、惠州城市公司總經理,中交地產產業發展有限公司董事長。 |
何平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-03-04 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 何平先生:1973年11月出生,中共黨員,中國國籍,工學學士,管理學碩士研究生,中級工程師。工作經歷如下:1996年8月至2002年6月任核工業第二研究設計院建筑設計師;2002年8月至2006年10月任中國陽光投資集團有限公司沈陽公司總經理;2006年10月至2011年5月任聯美集團有限公司地產集團總裁助理兼北京公司總經理;2011年6月至2017年10月歷任大連萬達集團股份有限公司上海公司總經理、北京公司總經理、昆明公司總經理、津冀區域總經理;2017年11月至2020年1月任廣東珠江投資控股集團有限公司華北區域總經理;2020年2月至2022年2月歷任中交地產股份有限公司特色地產事業部執行總經理、總裁助理、臨時黨委委員、華東區域總經理,中交濱江(上海)建設管理有限公司董事兼總經理,中交地產投資(上海)有限公司董事兼總經理;2022 年 3 月至今任中交地產股份有限公司臨時黨委委員、副總裁、華東區域總經理,中交濱江(上海)建設管理有限公司董事兼總經理,中交地產投資(上海)有限公司董事兼總經理。 |
田玉利 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2011-08-10 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 田玉利:男,漢族,1978年1月生,中共黨員,法學學士,管理學碩士,持有法律職業資格證書、企業法律顧問執業資格證書。最近五年工作經歷如下:自2011年8月至今任中交地產股份有限公司董事會秘書。 |
梅瑰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-04-02 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 梅瑰,男,1979年3月生,中共黨員,管理學學士,高級會計師。最近五年工作經歷:2020年4月至2021年10月,任中交鼎信股權投資管理有限公司副總經理、總會計師、黨工委委員;2021年10月至2023年1月,任中交鼎信股權投資管理有限公司黨工委委員、總會計師(2022年9月至2023年1月借調至中交房地產集團有限公司財務金融部工作);2023年1月至2023年6月任中交房地產集團有限公司財務金融部副總經理;2023年6月至2024年3月任中交房地產集團有限公司財務金融部總經理。 |
王婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2009-06-22 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王婷,女,漢族,1975年4月生,大學本科學歷。自2007年至今任中房地產股份有限公司證券事務代表。 |